Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Comag Holding AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
10.12.2002
Cancellazione dal registro delle imprese
18.12.2013
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zug
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.025.986-5
IDI/IVA
CHE-109.863.479
Ramo economico
Esercizio di una società partecipate
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb sowie dauerndes Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Unternehmungen; kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundeigentum erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ECW AG | Zug | <2004 | 22.01.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Comag Holding AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Comag Holding AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1242977, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Comag Holding AG in Liquidation, in Zug, CHE-109.863.479, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 170 vom 04.09.2013, Publ. 1058977). Die Gesellschaft wird in Anwendung von Art. 155 HRegV von Amtes wegen gelöscht, nachdem kein begründetes Interesse an der Aufrechterhaltung der Eintragung innert angesetzter Frist geltend gemacht wurde.
Numero di pubblicazione: 1058977, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Comag Holding AG, in Zug, CH-170.3.025.986-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 68 vom 05.04.2012, Publ. 6627054).
Firma neu:
Comag Holding AG in Liquidation.
Domizil neu:
[Das Geschäftsdomizil wird im Handelsregister gelöscht.].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00. [bisher: 100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1000.00].
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft wird in Anwendung von Artikel 153b HRegV von Amtes wegen als aufgelöst erklärt, weil die ihr zur Wiederherstellung des gesetzmässigen Zustandes in Bezug auf das Domizil angesetzte Frist fruchtlos abgelaufen ist.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vargas Jimenez, Ismael Benjamin, dominikanischer Staatsangehöriger, unbekannten Aufenthaltes, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Rembe, David, deutscher Staatsangehöriger, in Singen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6627054, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Comag Holding AG, in Zug, CH-170.3.025.986-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 224 vom 17.11.2011, S. 0, Publ. 6420328).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Weinhardt, Roger, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vargas Jimenez, Ismael Benjamin, dominikanischer Staatsangehöriger, in Schlieren, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Rembe, David, deutscher Staatsangehöriger, in Singen (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.