Informazioni su CLS, société Coopérative Linière Suisse
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CLS, société Coopérative Linière Suisse
- CLS, société Coopérative Linière Suisse è attualmente attiva e opera nel settore «Associazioni religiose, politiche o secolari». La sede si trova a Château-d'Oex.
- C'é 3 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’Organizzazione è stata cambiata da ultimo il 06.02.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L'IDI della Organizzazione è CHE-280.915.522.
Dirigenza (3)
i più recenti membri dell'amministrazione
Guy Yves Marie Roland François van Ruymbeke,
John Schopfer,
André Grossmann
i più recenti aventi diritto di firma
Guy Yves Marie Roland François van Ruymbeke,
John Schopfer,
André Grossmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.07.2023
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Château-d'Oex
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.235.021-9
IDI/IVA
CHE-280.915.522
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société favorise, par une action commune, les intérêts professionnels et économiques de ses membres, en donnant l'opportunité aux exploitants agricoles d'introduire la culture du lin dans le cycle des cultures rotatives. Pour cela, les membres de la coopérative mettent en commun leurs efforts pour assurer à moindre coût le suivi technique de leur culture de lin, pour l'achat de machines agricoles spécialisées, de semences et d'engrais et pour assurer l'écoulement de l'ensemble de la production en lin des membres de la coopérative.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CLS, société Coopérative Linière Suisse
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005954192, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CLS, société Coopérative Linière Suisse, à Château-d'Oex, CHE-280.915.522 (FOSC du 24.07.2023, p. 0/1005802720). Perriard Pierre-André n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: HR01-1005802720, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CLS, société Coopérative Linière Suisse, à Château-d'Oex, Grand Rue 121, 1660 Château-d'Oex, CHE-280.915.522. Nouvelle société coopérative.
Statuts:
22.06.2023 et 17.07.2023.
But:
la société favorise, par une action commune, les intérêts professionnels et économiques de ses membres, en donnant l'opportunité aux exploitants agricoles d'introduire la culture du lin dans le cycle des cultures rotatives. Pour cela, les membres de la coopérative mettent en commun leurs efforts pour assurer à moindre coût le suivi technique de leur culture de lin, pour l'achat de machines agricoles spécialisées, de semences et d'engrais et pour assurer l'écoulement de l'ensemble de la production en lin des membres de la coopérative.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par courriel ou par courrier.
Administration:
Grossmann André, de Zürich, à Château-d'Oex, président, avec signature collective à deux, Perriard Pierre-André, de Chevroux, à Cortaillod, vice-président, avec signature collective à deux, van Ruymbeke Guy, de et à Château-d'Oex, secrétaire, avec signature collective à deux, Schopfer John, de Lauenen, à Rossinière, trésorier, avec signature collective à deux, sont membres du conseil d'administration. Selon déclaration du 22.06.2023, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.