Informazioni su Clinisys Schweiz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Clinisys Schweiz AG
- Clinisys Schweiz AG con sede a Wabern è una Società anonima nel ramo «Fornitura di servizi informatici». Clinisys Schweiz AG è attiva.
- La dirigenza è composta di 5 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 12.04.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Clinisys Schweiz AG è iscritta nel cantone BE con l’IDI CHE-108.421.038.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Michael Jon Simpson,
Andrew E. Branski,
Paul Van Overmeire,
Urs Walter Schätti,
John Kenneth Stipancich
i più recenti aventi diritto di firma
Michael Jon Simpson,
Andrew E. Branski,
Paul Van Overmeire,
Urs Walter Schätti,
John Kenneth Stipancich
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.04.1996
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Köniz
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.3.009.536-5
IDI/IVA
CHE-108.421.038
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Planung, Entwicklung, Erstellung, Programmierung und Vermarktung von Softwareapplikationen und den Vertrieb von Hardwarekomponenten primär für Kunden aus dem Gesundheitswesen sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft in Zusammenhang stehen. Insbesondere kann die Gesellschaft Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KBT Revisions AG | Zürich | 22.04.2013 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bühler Treuhand AG | Adliswil | <2004 | 21.04.2013 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- MIPS Schweiz AG
- MCS Labordatensysteme AG
- MCS Parametrix AG
- Parametrix Solutions AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Clinisys Schweiz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005721381, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Clinisys Schweiz AG, in Köniz, CHE-108.421.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2022, Publ. 1005641192).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lebon, John Eugeen J, belgischer Staatsangehöriger, in Lochristi (BE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Darby, Andrew, britischer Staatsangehöriger, in Weybridge (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Simpson, Michael Jon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Tucson (US), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005641192, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Clinisys Schweiz AG, in Köniz, CHE-108.421.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 16.09.2022, Publ. 1005562954).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Branski, Andrew E, amerikanischer Staatsangehöriger, in Oro Valley (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Simpson, Michael Jon, amerikanischer Staatsangehöriger, in Tucson (US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005562954, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
MIPS Schweiz AG, in Köniz, CHE-108.421.038, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 30.03.2021, Publ. 1005136957).
Statutenänderung:
06.09.2022.
Firma neu:
Clinisys Schweiz AG.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.