Informazioni su Clako AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Clako AG
- Clako AG ha sede a Thun, è attiva e opera nel ramo «Bonifica dei terreni».
- La dirigenza è composta di una persona.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 25.03.2024.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-101.446.787.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.06.1989
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Thun
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.006.048-6
IDI/IVA
CHE-101.446.787
Ramo economico
Bonifica dei terreni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Zweck der Gesellschaft ist Aus- und Umbau, Verwaltung und Handel von und mit Liegenschaften und Grundstücken. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Garage und Carrosserie Herren AG
- Ladag AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Clako AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005993196, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Clako AG, in Thun, CHE-101.446.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 126 vom 01.07.2022, Publ. 1005509651).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Geiser, Konrad, von Langenthal, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramizi, Eljver, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1005509651, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Clako AG, in Thun, CHE-101.446.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 48 vom 10.03.2021, Publ. 1005119946).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der Fesp GmbH, in Steffisburg (CHE-104.445.092), gemäss Fusionsvertrag vom 24.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 3'581'208.23 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 2'724'736.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Sämtliche Stammanteile der übertragenden Gesellschaft werden von der übernehmenden Gesellschaft sowie von den Aktionären der übernehmenden Gesellschaft gehalten, daher findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Numero di pubblicazione: HR02-1005119946, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Clako AG, in Thun, CHE-101.446.787, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 77 vom 20.04.2012, S.0, Publ. 6646080).
Statutenänderung:
03.03.2021.
Aktien neu:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 200 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre: schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Streichung der Bemerkung, da nicht zum Eintragungstext gehörend] [gestrichen: Die bisherigen 100 Namenaktien zu CHF 1'000.-- sind in 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-- umgewandelt worden.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bütschi, Clara, von Worb, in Thun, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ramizi, Eljver, von Sigriswil, in Schwanden (Sigriswil), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: serbischer Staatsangehöriger, in Sigriswil, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura];
Geiser, Konrad, von Langenthal, in Schwanden (Sigriswil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.