Indirizzo
c/o Maria Adelina de Jesus Seixeira
La Tuilière 5
1163 Etoy
Informazioni su Cinecitta Management Sàrl
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Cinecitta Management Sàrl
- Cinecitta Management Sàrl a Etoy è una Società a garanzia limitata nel ramo «Direzione aziendale e amministrazione». Cinecitta Management Sàrl è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 11.05.2021 e ha 2 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 19.03.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-185.988.539.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: CF Location Chiaravalloti Francesco, Garage de la Gare, Teodoro Chiaravalloti.
Dirigenza (2)
Amministrazione
Augusta Mota Pinheiro Nunes Seixeira,
Manuel Nunes Seixeira Celso
i più recenti aventi diritto di firma
Augusta Mota Pinheiro Nunes Seixeira,
Manuel Nunes Seixeira Celso
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
11.05.2021
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Etoy
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.196.222-7
IDI/IVA
CHE-185.988.539
Ramo economico
Direzione aziendale e amministrazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but toutes activités de gestion dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie et du service traiteur en Suisse et à l'étranger, ainsi que le commerce de vins et spiritueux. La société peut, en rapport direct ou indirect avec son but, effectuer toutes opérations financières, commerciales et immobilières, participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'étranger, créer des succursales ou filiales en Suisse et à l'étranger. Elle peut octroyer des garanties, consentir des prêts ou des avances à des associés ou à des tiers.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cinecitta Management Sàrl
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005989419, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Cinecitta Management Sàrl, à Etoy, CHE-185.988.539 (FOSC du 17.05.2021, p. 0/1005183489). Zarubina Tatiana n'est plus gérante;
sa signature est radiée. Nunes Seixeira Manuel cède 98 de ses 200 parts de CHF 100 à Mota Pinheiro Nunes Seixeira Augusta, de Portugal, à Etoy, nouvelle associée-gérante avec signature individuelle, titulaire de 98 parts de CHF 100;
Nunes Seixeira Manuel reste titulaire de 102 parts de CHF 100.
Numero di pubblicazione: HR01-1005183489, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Cinecitta Management Sàrl, à Etoy, La Tuilière 5, c/o Maria Adelina de Jesus Seixeira, 1163 Etoy, CHE-185.988.539. Nouvelle société à responsabilité limitée.
Statuts:
29.04.2021.
But:
la société a pour but toutes activités de gestion dans le domaine de la restauration, de l'hôtellerie et du service traiteur en Suisse et à l'étranger, ainsi que le commerce de vins et spiritueux. La société peut, en rapport direct ou indirect avec son but, effectuer toutes opérations financières, commerciales et immobilières, participer à toutes entreprises ou activités en Suisse et à l'étranger, créer des succursales ou filiales en Suisse et à l'étranger. Elle peut octroyer des garanties, consentir des prêts ou des avances à des associés ou à des tiers.
Obligation de fournir des prestations accessoires, droits de préférence, de préemption ou d'emption:
pour les détails, voir les statuts.
Capital social:
CHF 20'000.
Associé-gérant avec signature individuelle:
Nunes Seixeira Manuel, de Portugal, à Etoy, avec 200 parts de CHF 100, président.
Gérante avec signature individuelle:
Zarubina Tatiana, de Saint-Sulpice (VD), à Lutry.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux associés:
par écrit ou par courriel. Selon déclaration du 29.04.2021, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.