Informazioni su Chris Häring Holding AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Chris Häring Holding AG
- Chris Häring Holding AG ha sede a Muttenz ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle altre istituzione finanziario».
- L’azienda è stata costituita nel 25.06.2003.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 10.05.2021.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Chris Häring Holding AG.
- CODONIS AG, Häring & Co. AG, Laborlink AG hanno lo stesso indirizzo come Chris Häring Holding AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Patrick Schacher,
Christoph Hermann Häring-Hellmüller,
Margrith Häring-Hellmüller
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.06.2003
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Muttenz
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.006.664-4
IDI/IVA
CHE-110.105.457
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Haltung von Beteiligungen in jeder Form an anderen Unternehmungen sowie sonstige Anlage von Kapitalien im Sinne einer Holding-Gesellschaft. Die Gesellschaft bezweckt überdies die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Engineering, Planung und Management. Auf Unternehmungsebene wird angewandte Forschung für Prozess- und Produkteentwicklung betrieben. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Hoffmann Revision GmbH | Basel | 16.07.2012 | 21.11.2016 | |
ARGOS Audit & Tax AG | Pratteln | 01.09.2009 | 15.07.2012 | |
KPMG AG | Basel | <2004 | 31.08.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Chris Häring Holding AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005175379, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Chris Häring Holding AG, in Muttenz, CHE-110.105.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 227 vom 22.11.2016, Publ. 3175769).
Statutenänderung:
26.04.2021.
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der "Chris Häring Engineering GmbH" (CHE-110.136.185), in Muttenz, gemäss Fusionsvertrag vom 26.04.2021 und Bilanz per 31.12.2020. Aktiven von CHF 104'539.78 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 12'048.20 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft den einzigen Stammanteil der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb und die dauernde Haltung von Beteiligungen in jeder Form an anderen Unternehmungen sowie sonstige Anlage von Kapitalien im Sinne einer Holding-Gesellschaft. Die Gesellschaft bezweckt überdies die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Engineering, Planung und Management. Auf Unternehmungsebene wird angewandte Forschung für Prozess- und Produkteentwicklung betrieben. Die Gesellschaft kann Lizenzen, Patente und andere immaterielle Werte sowie Grundstücke erwerben, verwalten, vermitteln und veräussern.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Widmer, Hans Rudolf, von Oftringen, in Nunningen, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schacher, Patrick, von Escholzmatt-Marbach, in Röschenz, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3175769, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Chris Häring Holding AG, in Muttenz, CHE-110.105.457, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 239 vom 07.12.2012, Publ. 6964996). Gemäss Erklärung vom 07.11.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schacher Partner GmbH, in Basel, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6964996, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Chris Häring Holding AG, in Pratteln, CH-280.3.006.664-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 136 vom 16.07.2012, S. 0, Publ. 6770440).
Statutenänderung:
29.11.2012.
Sitz neu:
Muttenz.
Domizil neu:
Tramstrasse 99, 4132 Muttenz.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.