Informazioni su Chinderhuus Sternacker St.Gallen
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Chinderhuus Sternacker St.Gallen
- Chinderhuus Sternacker St.Gallen ha sede a St. Gallen, è attiva e opera nel ramo «Altri servizi sociali».
- L’Organizzazione è stata costituita nel 07.11.2000.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 20.09.2023.
- L’Organizzazione Chinderhuus Sternacker St.Gallen è iscritta con l’IDI CHE-107.268.946.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del comitato
Alex Maienfisch,
Jochen Michael Staiger,
Wilfried Strecke,
Baptist Josef Johann Koster,
Antonella Frey-Berti
i più recenti aventi diritto di firma
Alex Maienfisch,
Jochen Michael Staiger,
Wilfried Strecke,
Baptist Josef Johann Koster,
Antonella Frey-Berti
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.11.2000
Forma giuridica
Associazione
Domicilio legale dell'azienda
St. Gallen
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.6.048.887-1
IDI/IVA
CHE-107.268.946
Ramo economico
Altri servizi sociali
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betreuung von Kindern im Alter von 2 Monaten bis zum Schuleintritt, deren Eltern diese Aufgabe tagsüber aus beruflichen oder anderen Gründen nicht selber übernehmen können.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Chinderhuus Sternacker St.Gallen
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005841815, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Chinderhuus Sternacker St.Gallen, in St. Gallen, CHE-107.268.946, Verein (SHAB Nr. 191 vom 01.10.2020, Publ. 1004990238).
Organisation neu:
[Streichung aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Haller-Vogel, Astrid, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Vorstandes, Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Koch, Markus, von Sommeri, in Berneck, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maienfisch, Alex, von Zürich, in Arbon, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Staiger, Jochen Michael, von Marthalen, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strecke, Wilfried, von Wittenbach, in Wittenbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004990238, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Chinderhuus Sternacker St.Gallen, in St. Gallen, CHE-107.268.946, Verein (SHAB Nr. 214 vom 03.11.2017, S.0, Publ. 3849463). [Berichtigung des Namens von Antonella Frey-Berti].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brühwiler, Ivo, von Gossau SG, in Flawil, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schlegel, Liselotte, von Wartau, in Degersheim, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Koster, Baptist, von Appenzell, in Sirnach, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frey, Antonella, italienische Staatsangehörige, in Abtwil SG (Gaiserwald), Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Frei-Berti, Antonella, in St. Gallen];
Koch, Markus, von Sommeri, in Berneck, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3849463, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Chinderhuus Sternacker St.Gallen, in St. Gallen, CHE-107.268.946, Verein (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2010, S. 13, Publ. 5611190).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Albers, Uwe, von Wahlern, in Mörschwil, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Rietmann, Susanne, von St. Gallen, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Haller-Vogel, Astrid, von St. Gallen, in St. Gallen, Vizepräsidentin des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Frei-Berti, Antonella, italienische Staatsangehörige, in St. Gallen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maienfisch, Alex, von Zürich, in Arbon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.