Informazioni su Chesery AG Gstaad
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Chesery AG Gstaad
- Chesery AG Gstaad da Gstaad opera nel ramo «Compravendita di immobili propri» ed è attiva.
- Chesery AG Gstaad ha 2 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 26.09.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-100.726.534.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.11.1960
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Saanen
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-092.3.004.569-6
IDI/IVA
CHE-100.726.534
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Ankauf, Verkauf, Verpachtung, Vermietung sowie Selbstbewirtschaftung von Liegenschaften, insbesondere von Gastwirtschaftsbetrieben und Verkaufsgeschäften aller Art oder solche, die mit der Hotelindustrie oder dem Fremdenverkehr in irgend einem Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen Unternehmen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Geschäftszweig der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt mit ihm im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lancy | 21.01.2021 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Ernst & Young AG | Bern | 14.10.2009 | 20.01.2021 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Chesery AG Gstaad
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006138506, Ufficio del registro di commercio Berna
Chesery AG Gstaad, in Saanen, CHE-100.726.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 21.01.2021, Publ. 1005079245).
Domizil neu:
c/o FAIR TRADE S.A., Luxembourg, succursale de Gstaad, Gsteigstrasse 70, 3780 Gstaad.
Numero di pubblicazione: HR02-1005079245, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Chesery AG Gstaad, in Saanen, CHE-100.726.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 219 vom 10.11.2020, Publ. 1005018969).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ernst & Young AG (CHE-441.858.784), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
KPMG SA (CHE-269.292.664), in Lancy, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005018969, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Chesery AG Gstaad, in Saanen, CHE-100.726.534, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2015, S.0, Publ. 2288117).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Max Moratti, Eisenbahnweg 3, 3780 Gstaad].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hauswirth, Gottfried, von Saanen, in Saanenmöser (Saanen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moratti, Andrea Laurence, von Saanen, in Morges, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Moratti, Mario, von Saanen, in Gstaad (Saanen), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werren, Philippe André, von St. Stephan, in Saanen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Waeber, Dimitri Anthony, von Bernex, in Genève, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spörri, Beat Roland, von Thônex, in Thônex, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.