Informazioni su CCHE Nyon SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CCHE Nyon SA
- CCHE Nyon SA opera nel settore «Uffici di architettura e ingegneria» ed è attualmente attiva. La sede è a Nyon.
- CCHE Nyon SA è stata costituita nel 26.12.1990.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 16.10.2023.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio VD è il seguente: CHE-101.054.967.
- 6 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: Clinique Médico-Chirurgicale CMC Nyon SA, Dr C. Mathez-Loïc Sàrl, European Aquatics.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Timoté Mopty,
Stéphanie Suard Dancet,
Max Nack,
Johannes Markus Ehrensperger,
Daniel Grosso
i più recenti aventi diritto di firma
Timoté Mopty,
Stéphanie Suard Dancet,
Max Nack,
Johannes Markus Ehrensperger,
Daniel Grosso
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
26.12.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Nyon
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.077.077-5
IDI/IVA
CHE-101.054.967
Ramo economico
Uffici di architettura e ingegneria
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Exploitation d'un bureau d'architecture, d'urbanisme et d'architecture d'intérieur.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Favre Révision SA | Lausanne | 14.11.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
A&A Fidu Nyon SA | Nyon | <2004 | 13.11.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- SUARD-CCHE Architecture SA
- Suard Architectes SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CCHE Nyon SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005861648, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CCHE Nyon SA, à Nyon, CHE-101.054.967 (FOSC du 14.11.2022, p. 0/1005603799). Mopty Timoté, de France, à Nyon, est membre du conseil d'administration avec signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005603799, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CCHE Nyon SA, à Nyon, CHE-101.054.967 (FOSC du 08.10.2020, p. 0/1004995873). A&A Fidu Nyon SA (CHE-106.858.111) n'est plus organe de révision.
Nouvel organe de révision:
Fiduciaire Favre Révision SA (CHE-114.002.069), à Lausanne.
Numero di pubblicazione: HR02-1004995873, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CCHE Nyon SA, à Nyon, CHE-101.054.967 (FOSC du 12.04.2016, p. 0/2774183). Cennini Marc et Fischer Marc ne sont plus administrateurs;
leur signature est radiée. Nack Max, qui est nommé président, Suard Dancet Stéphanie, qui est nommée vice-présidente, et Ehrensperger Johannes, qui n'est plus président;
continuent de signer individuellement.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.