Indirizzo
Route de Vuisse 16
1962 Pont-de-la-Morge (Sion)
Informazioni su Cave Fin Bec SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Cave Fin Bec SA
- Cave Fin Bec SA con sede a Pont-de-la-Morge (Sion) è una Società anonima nel ramo «Fabbricazione di bevande (con alcool)». Cave Fin Bec SA è attiva.
- L’azienda è stata costituita nel 13.01.1986 e ha 4 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 20.07.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio VS con l’IDI CHE-100.123.353.
- Presso l'IPI 7 marchi o applicazioni sono stati registrati dell'azienda Cave Fin Bec SA.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Cave Fin Bec SA: Bee Valais SA, CAVE DU DOMAINE DE CHÂTROZ SA, Vitis Agro Sàrl.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Alois Kämpfen,
Dominique Pierre Locher,
Ivo Ferdinando Mathier,
Jean-Claude Vouillamoz
i più recenti aventi diritto di firma
Alois Kämpfen,
Dominique Pierre Locher,
Ivo Ferdinando Mathier,
Jean-Claude Vouillamoz
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.01.1986
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sion
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.003.224-8
IDI/IVA
CHE-100.123.353
Ramo economico
Fabbricazione di bevande (con alcool)
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation d'immeubles ainsi que la vente et la commercialisation, en Suisse et à l'étranger, de produits alimentaires de qualité, plus spécialement de vins (cf. statuts pour but complet).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Rhodanienne SA | Sion | 31.01.2005 | 23.09.2008 | |
Fiduciaire FIDAG SA, succursale de Sion | Sion | <2004 | 30.01.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Vale Clavien SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
28.03.2024 | attivo | 16485/2023 | |
30.01.2013 | attivo | 61009/2012 |
Ultimi comunicati FUSC: Cave Fin Bec SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005800648, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Cave Fin Bec SA, à Sion, CHE-100.123.353, société anonyme (No. FOSC 33 du 16.02.2022, Publ. 1005407417).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Escher, Michael, de Simplon, à Riehen, administrateur, avec signature collective à deux avec le président.
Numero di pubblicazione: HR02-1005407417, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Cave Fin Bec SA, à Sion, CHE-100.123.353, société anonyme (No. FOSC 34 du 17.02.2017, p.0, Publ. 3356063).
Nouvelle adresse:
Route de Vuisse 16, 1962 Pont-de-la-Morge (Sion).
Numero di pubblicazione: 3356063, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Cave Fin Bec SA, à Sion, CHE-100.123.353, société anonyme (No. FOSC 184 du 22.09.2011, Publ. 6345446).
Modification des statuts:
10.02.2017.
Nouveau but:
L'exploitation d'immeubles ainsi que la vente et la commercialisation, en Suisse et à l'étranger, de produits alimentaires de qualité, plus spécialement de vins (cf. statuts pour but complet).
Nouvelles communications:
Communication aux actionnaires: par écrit, par fax ou par courriel.
Inscription ou modification de personne(s):
Mathier, Ivo Ferdinando, de Salgesch, à Sion, administrateur-délégué, avec signature individuelle [précédemment: Mathier, Yvo]. [Modification des statuts sur des points non soumis à publication].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.