Informazioni su Cave d'Anchettes, Simon Favre & Fils SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Cave d'Anchettes, Simon Favre & Fils SA
- Cave d'Anchettes, Simon Favre & Fils SA ha sede a Venthône, è attiva e opera nel ramo «Commercio di prodotti alimentari».
- La dirigenza dell’azienda Cave d'Anchettes, Simon Favre & Fils SA è composta da una persona.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è avvenuta il 07.01.2021. Tutte leiscrizioni nel registro di commercio possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Cave d'Anchettes, Simon Favre & Fils SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.07.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Noble-Contrée
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-626.3.018.826-3
IDI/IVA
CHE-487.053.006
Ramo economico
Commercio di prodotti alimentari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
L'exploitation d'un commerce de vins, en gros et en détail, soit la production, la fabrication et la commercialisation des produits de la vigne (cf. statuts pour but complet).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cave d'Anchettes, Simon Favre & Fils SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005067750, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Cave d'Anchettes, Simon Favre & Fils SA, à Venthône, CHE-487.053.006, société anonyme (No. FOSC 67 du 05.04.2019, Publ. 1004604808).
Nouveau siège:
Noble-Contrée. [Siège modifié d'office par suite d'entrée en vigueur de la fusion des communes de Miège, Venthône et Veyras le 01.01.2021].
Numero di pubblicazione: HR02-1004604808, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Cave d'Anchettes, Simon Favre & Fils SA, à Venthône, CHE-487.053.006, société anonyme (No. FOSC 129 du 06.07.2018, Publ. 4342863).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Favre-Berclaz, Fabienne, de Venthône, à Venthône, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne(s):
Favre, Jérôme, de Anniviers, à Venthône, administrateur unique, avec signature individuelle [précédemment: président du conseil d'administration, avec signature individuelle].
Numero di pubblicazione: 4342863, Ufficio del registro di commercio Vallese, (626)
Cave d'Anchettes, Simon Favre & Fils SA, à Venthône, CHE-487.053.006, Les Planettes 2, 3973 Venthône, société anonyme (Nouvelle inscription).
Date des statuts:
21.06.2018.
Apport en nature et reprise de biens:
selon contrat de transfert de patrimoine du 21.06.2018 et inventaire au 31.12.2017 il est fait apport des actifs de CHF 3'445'955.11 et des passifs envers les tiers de CHF 386'451.35 de l'entreprise individuelle 'Favre-Berclaz Fabienne, pépiniériste', à Venthône (CHE-115.109.066), soit un actif net de CHF 3'059'503.76 contre remise en échange de 100 actions nominatives de CHF 1'000.00, liées selon statuts, entièrement libérées, le solde de CHF 2'959'503.76 constituant une créance de l'apporteur envers la société .
But:
L'exploitation d'un commerce de vins, en gros et en détail, soit la production, la fabrication et la commercialisation des produits de la vigne (cf. statuts pour but complet).
Capital-actions:
CHF 100'000.00.
Capital-actions libéré:
CHF 100'000.00.
Actions:
100 actions nominatives de CHF 1'000.00 liées selon statuts.
Organe de publication:
FOSC.
Communication aux actionnaires:
par courrier prioritaire ou par courriel.
Personne(s) inscrite(s):
Favre, Jérôme, de Anniviers, à Venthône, président du conseil d'administration, avec signature individuelle;
Favre-Berclaz, Fabienne, de Venthône, à Venthône, vice-présidente du conseil d'administration, avec signature individuelle. Selon déclaration du 21.06.2018, il est renoncé à un contrôle restreint.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.