Informazioni su CASUL AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CASUL AG
- CASUL AG ha sede a Kriens ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 19.07.2023, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda CASUL AG è iscritta con l’IDI CHE-463.803.194.
- 14 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: CAM Industries GmbH, Carrier Innovation Technologies GmbH, CAS Architektur AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Urs Huber,
Stephan Grau,
Helen Chappuis,
René Eugen Chappuis
i più recenti aventi diritto di firma
Urs Huber,
Stephan Grau,
Helen Chappuis,
René Eugen Chappuis
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.04.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kriens
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.811.902-2
IDI/IVA
CHE-463.803.194
CHE-116.348.544 IVA
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Vermarktung, die Vermietung, die Verwaltung, die Projektierung, die Realisierung sowie die Entwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CASUL AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005798824, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
CASUL AG, in Kriens, CHE-463.803.194, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 26.04.2021, Publ. 1005159207).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Baumann-Galliker, Ursina Patricia, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Urs, von Sursee, in Knutwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR01-1005159207, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
CASUL AG, in Kriens, CHE-463.803.194, Am Mattenhof 2d, 6010 Kriens, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2021.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Kauf, den Verkauf, die Vermarktung, die Vermietung, die Verwaltung, die Projektierung, die Realisierung sowie die Entwicklung von Immobilien. Die Gesellschaft kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die direkt oder indirekt mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann auch Patente, Lizenzen und Schutzrechte aller Art erwerben, registrieren, verwalten, belasten und veräussern.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per elektronischer Post.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung der Gründerinnen vom 19.04.2021 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Grau, Stephan, von Wynigen, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Baumann-Galliker, Ursina Patricia, von Luzern, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chappuis, Helen, von Develier, in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Chappuis, René, von Develier, in Altdorf (UR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.