Indirizzo
c/o Régie immobilière Charles Decker S.A.
rue de la Plaine 38
1400 Yverdon-les-Bains
Informazioni su Castel-Urba SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Castel-Urba SA
- Castel-Urba SA a Yverdon-les-Bains è una Società anonima nel ramo «Compravendita di immobili propri». Castel-Urba SA è attiva.
- Castel-Urba SA è stata costituita nel 05.08.1953.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 19.12.2005.
- L’azienda Castel-Urba SA è iscritta con l’IDI CHE-101.374.136.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.08.1953
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Yverdon-les-Bains
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.066.293-4
IDI/IVA
CHE-101.374.136
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Acquisition, vente, construction, gérance et location d'immeubles.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Maillard SA | Pully | 19.12.2005 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Marinette Kellenberger Sàrl en liquidation | Yverdon-les-Bains | <2004 | 18.12.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Castel-Urba S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Castel-Urba SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3154498, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Castel-Urba S.A., à Yverdon-les-Bains, CH-550-0066293-4, opérations immobilières (FOSC du 18.02.2002, p. 14). Fiduciaire Marinette Kellenberger-Décaillet n'est plus réviseur.
Nouveau réviseur:
Fiduciaire Maillard S.A., à Lausanne.
Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Castel-Urba S.A., à Yverdon-les-Bains, opérations immobilières (FOSC du 02.09.1998, p. 6071). Charles Decker n'est plus administrateur;
sa signature est radiée. L'administrateur Philippe Fauchez est nommé président et continue à signer collectivement à deux.
Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Castel-Urba S.A., à Yverdon, immeubles (FOSC du 10.08.1992, p.3764).
Nouvelle raison sociale de l'organe de révision:
Fiduciaire Marinette Kellenberger S.àr.l., à Yverdon-les-Bains.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.