Informazioni su careforce switzerland AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu careforce switzerland AG
- careforce switzerland AG ha sede a Cham ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Intermediazione lavoratori temporanei».
- L’azienda è stata costituita nel 12.05.2015.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 22.03.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda careforce switzerland AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-206.516.898.
- 52 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: A-Z Pharma & Consulting GmbH, Airtrails Holding AG, Airtrails Leasing 2 GmbH.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
12.05.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Cham
Ufficio del registro di commercio
ZG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-170.3.039.702-8
IDI/IVA
CHE-206.516.898
Ramo economico
Intermediazione lavoratori temporanei
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Personalvermittlung, Personalverleih, Personalrekrutierung sowie Personalberatung insbesondere auf dem Gebiet der Schweiz; Schulung von Personal und Durchführung von Seminaren; vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: careforce switzerland AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005992291, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
careforce switzerland AG, in Cham, CHE-206.516.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 80 vom 26.04.2023, Publ. 1005732398).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kellnhofer, Linus Hermann, deutscher Staatsangehöriger, in Uster, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Holm Capitain, Daria, deutsche Staatsangehörige, in Ebikon, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005732398, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
careforce switzerland AG, in Cham, CHE-206.516.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 207 vom 23.10.2020, Publ. 1005006825).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schäde, Robin, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hickstein, Heiko, deutscher Staatsangehöriger, in Hamburg (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005006825, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
careforce switzerland AG, in Cham, CHE-206.516.898, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2019, Publ. 1004655774).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scholl, Marko-René, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Scholl, Andrea, deutsche Staatsangehörige, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tobien, Kai, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schäde, Robin, deutscher Staatsangehöriger, in Köln (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.