Informazioni su Canima GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Canima GmbH
- Canima GmbH con sede a Meilen è attiva. Canima GmbH è attiva nel ramo «Esercizio delle servizi diversi».
- Canima GmbH ha una persona nella dirigenza.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 30.11.2017, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-102.259.779.
- 2 altre aziende attive sono iscritte allo stesso indirizzo. Queste includono: ANTHEA LIFE GmbH, LINDGENS Global Asset Management.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.04.2001
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Meilen
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.023.360-5
IDI/IVA
CHE-102.259.779
Ramo economico
Esercizio delle servizi diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Schulung und Beratung von Hundebesitzern mit ihren Hunden; Tages- und Ferienbetreuung für Hunde und Haustiere allgemein. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Son Muda GmbH
- Adcomedia GmbH
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Canima GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3901363, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Canima GmbH, in Meilen, CHE-102.259.779, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 209 vom 27.10.2017, Publ. 3834797).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ammann, Stefanie, von Zürich, in Meilen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindgens, Mélanie, von Russikon, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 3834797, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Canima GmbH, in Meilen, CHE-102.259.779, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 135 vom 14.07.2017, Publ. 3645033).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindgens, Mélanie, von Russikon, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ammann, Stefanie, von Zürich, in Meilen, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3645033, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Canima GmbH, in Meilen, CHE-102.259.779, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 97 vom 21.05.2014, Publ. 1512989).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Naef, Joëlle, von Engelberg, in Engelberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lindgens, Mélanie, von Russikon, in Meilen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 66 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Ammann, Stefanie, von Zürich, in Meilen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Herrliberg und mit 67 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.