Informazioni su CANDAUX SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu CANDAUX SA
- CANDAUX SA ha sede a Le Solliat, è attiva e opera nel ramo «Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo».
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 29.09.2021.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 12.08.2024.
- L’azienda CANDAUX SA è iscritta con l’IDI CHE-438.255.378.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
29.09.2021
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Le Chenit
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.3.578.488-4
IDI/IVA
CHE-438.255.378
Ramo economico
Fabbricazione di strumenti di misurazione e controllo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but la production et la distribution de montres et produits dérivés. Elle peut exercer toute activité financière, commerciale ou industrielle, mobilière ou immobilière à l'exception des opérations prohibées par la LFAIE, en rapport direct ou indirect avec ce but, créer des succursales ou des filiales en Suisse ou à l'étranger, participer à toutes entreprises ayant un rapport direct ou indirect avec son but et, si cela favorise ses intérêts, accorder des prêts ou des garanties à des actionnaires ou des tiers.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Doxior Cabinet fiduciaire SA | Aubonne | 12.08.2024 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: CANDAUX SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006104804, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CANDAUX SA, à Le Chenit, CHE-438.255.378 (FOSC du 06.08.2024, p. 0/1006101193). Radiation de la mention relative à la renonciation à l'organe de révision.
Organe de révision:
Doxior Cabinet fiduciaire SA (CHE-108.697.474), à Aubonne.
Numero di pubblicazione: HR02-1006101193, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
CANDAUX SA, à Le Chenit, CHE-438.255.378 (FOSC du 05.03.2024, p. 0/1005978003). Candaux David est nommé président. Lampert Vadim, des USA, à New York (USA), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005977549, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
CANDAUX SA, à Givisiez, CHE-438.255.378 (FOSC du 04.10.2021, p. 0/1005304064). Cette entité juridique est radiée du registre du commerce du canton de Fribourg par suite du transfert du siège à Le Chenit.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.