Indirizzo
c/o Pavel Sergueev
Herbstweg 63
8050 Zürich
Informazioni su Cancevir AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Cancevir AG
- Cancevir AG opera nel settore «Fabbricazione di materie farmaceutiche» ed è attualmente attiva. La sede è a Zürich.
- La dirigenza dell’azienda Cancevir AG è composta da una persona.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 28.07.2022.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Cancevir AG.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.04.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.027.707-9
IDI/IVA
CHE-110.639.813
Ramo economico
Fabbricazione di materie farmaceutiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Herstellung neuer Medikamente und deren Bestandteile. Diese Tätigkeit der Gesellschaft schliesst auch Markt-Analysen, wissenschaftlichen Analysen, Patent-AnaIysen, Gen-Analysen, medizinische Diagnostik, Forschung im Bereich der Herstellung sowie der Wirkung der Medikamente und der chemischen Stoffe ein. Die Gesellschaft bezweckt auch Kauf und Verkauf von Medikamenten, chemischen Stoffen, Rohstoffen, Lebensmitteln, Computern, Computer-Programmen, Maschinen, Produktions- und Forschungsgeräten. Die Gesellschaft stellt auch Patente und wissenschaftliche Artikel aus. Die Gesellschaft kann die Patente oder Lizenzen erwerben, handeln und verkaufen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, halten und veräussern. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhandbüro Urs Härter | Zürich | 04.05.2004 | 26.04.2011 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cancevir AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005530656, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cancevir AG, in Zürich, CHE-110.639.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 07.08.2018, Publ. 4400235).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sergueeva Grimmeisen, Larissa, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sergueev, Pavel, von Niederglatt, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4400235, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cancevir AG, in Zürich, CHE-110.639.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 215 vom 05.11.2015, Publ. 2465057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sergueev, Pavel, von Niederglatt, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sergueeva Grimmeisen, Larissa, von Volketswil, in Volketswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2465057, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Cancevir AG, in Zürich, CHE-110.639.813, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 75 vom 17.04.2014, Publ. 1459511).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sergueeva Grimmeisen, Larissa, von Volketswil, in Volketswil, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.