Informazioni su Campagna Gastro AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Campagna Gastro AG
- Campagna Gastro AG ha sede a Belp ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 21.09.2023.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 17.09.2024.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone BE con l’IDI CHE-334.074.274.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.09.2023
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Belp
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.3.095.677-1
IDI/IVA
CHE-334.074.274
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Gastronomiebetrieben sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und an Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Campagna Gastro AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006131099, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Campagna Gastro AG, in Belp, CHE-334.074.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 30.05.2024, Publ. 1006043538).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
De Jesus Freitas, Marco Nuno, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jemini, Shpetim, von Signau, in Aarberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1006043538, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Campagna Gastro AG, in Belp, CHE-334.074.274, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2023, Publ. 1005845434).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mast, Matthias, von Ittigen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Jesus Freitas, Marco Nuno, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005845434, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Campagna Gastro AG, in Belp, CHE-334.074.274, Brüggstrasse 369A, 3123 Belp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.09.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt das Führen von Gastronomiebetrieben sowie die Erbringung damit zusammenhängender Dienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck im Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnungen vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und an Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
Publikation im SHAB, schriftlich oder elektronisch.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.09.2023 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Mast, Matthias, von Ittigen, in Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
De Jesus Freitas, Marco Nuno, portugiesischer Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.