Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Cameron Services AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.07.1992
Cancellazione dal registro delle imprese
10.06.2014
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.003.096-1
IDI/IVA
CHE-107.413.817
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Betriebsführung und Beratung von Gesellschaften im In- und Ausland in Turnaround-Situationen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten sowie sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Finanzierung von Konzerngesellschaften und Dritten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | <2004 | 09.06.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Cameron Services AG
- Jungbunzlauer AG
- Jungbunzlauer Management AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Cameron Services AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1543993, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Cameron Services AG in Liquidation, in Basel, CHE-107.413.817, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 223 vom 16.11.2011, Publ. 6418294). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht.
Numero di pubblicazione: 6418294, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Cameron Services AG, in Basel, CH-270.3.003.096-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2011, S. 0, Publ. 6364926).
Firma neu:
Cameron Services AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.11.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 6364926, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Jungbunzlauer AG, in Basel, CH-270.3.003.096-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 23 vom 04.02.2009, S. 7, Publ. 4861074).
Statutenänderung:
30.09.2011.
Firma neu:
Cameron Services AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Domizil neu:
St.Alban-Anlage 65, 4052 Basel.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Betriebsführung und Beratung von Gesellschaften im In- und Ausland in Turnaround-Situationen. Die Gesellschaft kann Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten sowie sich an gleichen oder ähnlichen Unternehmen beteiligen. Die Gesellschaft bezweckt zudem die Finanzierung von Konzerngesellschaften und Dritten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wallner, Monika, österreichische Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gress, Dr. Hans-Jörg, österreichischer Staatsangehöriger, in Perchtoldsdorf (A), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Klaproth, Michael, von Bottmingen, in Therwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schäfer, Heinrich, deutscher Staatsangehöriger, in Müllheim (D), mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wenk, Hans-Günter, deutscher Staatsangehöriger, in Steinen (DE), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Dr. Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.