Indirizzo
c/o Stephan Wagner
Metzgermattstrasse 3
3380 Wangen an der Aare
Informazioni su calac GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu calac GmbH
- calac GmbH con sede a Wangen an der Aare è attiva. calac GmbH è attiva nel ramo «Fornitura di servizi informatici».
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- Il 18.10.2010 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-109.517.994.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
19.03.2002
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Wangen an der Aare
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-053.4.015.684-8
IDI/IVA
CHE-109.517.994
Ramo economico
Fornitura di servizi informatici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Dienstleistungsunternehmens, Planung, Installation, Verkauf und Wartung von Hard- und Softwarelösungen, Netzwerken, Internet- und Intranetlösungen, Planung und Realisierung von Softwareprodukten, Schulungen und Beratungen, Handel, Import und Export von Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Liegenschaften erwerben, verwalten und veräussern.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: calac GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 5857082, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
calac GmbH, in Wangen an der Aare, CH-053.4.015.684-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 101 vom 29.05.2007, S. 3, Publ. 3949410). Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 08.09.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jordi, Philippe, von Wyssachen, in Ebikon, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3949410, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
calac GmbH, bisher in Kirchberg BE, CH-053.4.015.684-8, Betrieb eines Dienstleistungsunternehmens, Planung, Installation, Verkauf und Wartung von Hard- und Softwarelösungen, Netzwerken, Internet- und Intranetlösungen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 3 vom 08.01.2003, S. 2, Publ. 801054).
Statutenänderung:
18.05.2007.
Sitz neu:
Wangen an der Aare.
Domizil neu:
c/o Stephan Wagner, Metzgermattstrasse 3, 3380 Wangen a.A.
Numero di pubblicazione: 801054, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
calac GmbH, in Kirchberg BE, Betrieb eines Dienstleistungsunternehmens, Planung, Installation, Verkauf und Wartung von Hard- und Softwarelösungen, Netzwerken, Internet- und Intranetlösungen usw., Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 58 vom 25.03.2002, S. 3, Publ. 398118).
Statutenänderung:
23.12.2002.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gehri, Michael, von Seedorf BE, in Selzach, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 4'000.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Auer, Olivier, von Hallau, in Evilard, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000];
Bobst, Roger, von Oensingen, in Oensingen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000];
Jordi, Philippe, von Wyssachen, in Ebikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000];
Wagner, Stephan, von Rohrbach, in Wangen an der Aare, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit einer Stammeinlage von CHF 5'000 [bisher: mit einer Stammeinlage von CHF 4'000].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.