Indirizzo
c/o Bien-Air Dental SA
Länggasse 60
2504 Biel/Bienne
Informazioni su Caisse de Pensions des Entreprises Bien-Air
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Caisse de Pensions des Entreprises Bien-Air
- Caisse de Pensions des Entreprises Bien-Air ha sede a Biel/Bienne, è attiva e opera nel ramo «Esercizio di una casse pensioni».
- Caisse de Pensions des Entreprises Bien-Air ha 5 persone nella dirigenza.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 30.08.2023.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio BE con l’IDI CHE-110.255.068.
- 5 altre aziende attive sono iscritte all’indirizzo uguale. Queste includono: Bien-Air Dental SA, Bien-Air Holding SA, David Mosimann Foundation.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Benjamin Pellaton,
Christian Willemin,
Clément Schoeb,
Damien Messerli
i più recenti aventi diritto di firma
Benjamin Pellaton,
Christian Willemin,
Clément Schoeb,
Damien Messerli
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.02.1972
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-073.7.003.824-0
IDI/IVA
CHE-110.255.068
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Prémunir le personnel de la fondatrice contre les conséquences économiques de la vieillesse, de l'invalidité et de la mort, en assurant des prestations fixées par voie réglementaire. L'activité de la caisse peut s'étendre aux allocations de secours en cas de maladie.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
PricewaterhouseCoopers SA | Neuchâtel | 26.05.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Caisse de Pensions des Entreprises Bien-Air
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005826539, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Caisse de Pensions des Entreprises Bien-Air, à Biel/Bienne, CHE-110.255.068, fondation (No. FOSC 178 du 14.09.2021, Publ. 1005290595).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Eperon, Nicolas, de Aubonne, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Pellaton, Benjamin, de Val-de-Travers, à Cressier NE, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005290595, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Caisse de Pensions des Entreprises Bien-Air, à Biel/Bienne, CHE-110.255.068, fondation (No. FOSC 222 du 15.11.2018, Publ. 1004498200).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Mägerli, Iris, de Wiler bei Utzenstorf, à Le Noirmont, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Willemin, Christian, de Muriaux, à Le Noirmont, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1004498200, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Caisse de Pensions des Entreprises Bien-Air, à Biel/Bienne, CHE-110.255.068, fondation (No. FOSC 102 du 30.05.2018, Publ. 4257699).
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Hasler, Roland, de Olten, à Bevaix, président, avec signature collective à deux;
Meier, Jean-Claude, de Waltenschwil, à Macolin (Evilard), secrétaire, avec signature collective à deux;
Iallonardo, Stefano, ressortissant italien, à Biel/Bienne, membre, avec signature collective à deux.
Inscription ou modification de personne(s):
Schoeb, Clément, de Gams, à Lonay, président du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Eperon, Nicolas, de Aubonne, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux [précédemment: de Pizy, membre, avec signature collective à deux];
Messerli, Damien, de Kaufdorf, à Biel/Bienne, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux;
Mägerli, Iris, de Wiler bei Utzenstorf, à Le Noirmont, membre du conseil de fondation, avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.