Informazioni su Café du Commerce GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Café du Commerce GmbH
- Café du Commerce GmbH ha sede a Biel/Bienne ed è attiva. Essa opera nel ramo «Esercizio delle aziende gastronomiche».
- Il dirigenza è composto da ha 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 28.01.2009.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 30.08.2024.
- L'IDI della azienda è CHE-114.692.893.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.01.2009
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Biel/Bienne
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-036.4.043.932-2
IDI/IVA
CHE-114.692.893
Ramo economico
Esercizio delle aziende gastronomiche
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb des Café du Commerce in Biel/Bienne. Die Gesellschaft kann sich an andern Unternehmungen beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Café du Commerce GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006117993, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Café du Commerce GmbH, in Biel/Bienne, CHE-114.692.893, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2018, Publ. 4206593).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Dickerhof, Mischa, von Zürich, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sandmeier, Nils, von Egliswil, in Nidau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Pieterlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Häberli, Michael, von Münchenbuchsee, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 4206593, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Café du Commerce GmbH, in Biel/Bienne, CHE-114.692.893, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 33 vom 18.02.2014, Publ. 1351719).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dickerhof, Mischa, von Zürich, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Häberli, Michael, von Münchenbuchsee, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Sandmeier, Nils, von Egliswil, in Pieterlen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in La Neuveville, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 1351719, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Café du Commerce GmbH, in Biel/Bienne, CHE-114.692.893, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 22 vom 03.02.2009, S. 3, Publ. 4859406).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Gilomen, Stefanie, von Wengi, in Biel/Bienne, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Häberli, Michael, von Münchenbuchsee, in Biel/Bienne, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Sandmeier, Nils, von Egliswil, in La Neuveville, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 5 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.