Indirizzo
Chemin de la Combeta 3
2300 La Chaux-de-Fonds
Informazioni su BWB - Ampho S.A.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BWB - Ampho S.A.
- BWB - Ampho S.A. è attualmente attiva e opera nel settore «Fabbricazione di prodotti metallo». La sede si trova a La Chaux-de-Fonds.
- La dirigenza dell’azienda BWB - Ampho S.A. è composta da 8 persone. L’azienda è stata costuita nel 03.10.2007.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 26.01.2024.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio NE è il seguente: CHE-113.848.046.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: EVOLE Sàrl, Hurni Engineering Sàrl, Laure Boiteux urbanisme.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Jennifer Nau,
Romane Streiff,
Bernhard Bruno Mayer,
Marc Aron Otto Pfenninger,
Olivier Stefan Wunderlin
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
03.10.2007
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
La Chaux-de-Fonds
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-645.4.101.780-3
IDI/IVA
CHE-113.848.046
CHE-116.320.422 IVA
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti metallo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fabrication, achat, vente et sous-traitance d'articles métalliques et accessoires se rapportant aux garde-temps, à la bijouterie, au matériel médical et à la mécanique (pour but complet, cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Stans | 22.01.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Luzern | 27.03.2017 | 21.01.2021 | |
FDA Fiduciaire S.A. | Val-de-Ruz | 09.10.2007 | 26.03.2017 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bryvame Holding S.A.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BWB - Ampho S.A.
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005945759, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
BWB - Ampho S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-113.848.046 (FOSC du 09.11.2023, p. 0/1005881401). Wainsenker Serge n'est plus directeur;
ses pouvoirs sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Nau Jennifer, de France, à Les Fontenelles, France, et à Streiff Romane, de Glarus Süd, à Milvignes.
Numero di pubblicazione: HR02-1005881401, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
BWB - Ampho S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-113.848.046 (FOSC du 03.05.2021, p. 0/1005167595).
Communications aux actionnaires:
par lettre ou par courrier électronique. Radiation de la mention relative à la reprise de biens envisagée à la constitution de la société. Statuts modifiés le 31.10.2023.
Numero di pubblicazione: HR02-1005167595, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
BWB - Ampho S.A., à La Chaux-de-Fonds, CHE-113.848.046 (FOSC du 22.01.2021, p. 0/1005081454). Les pouvoirs de Gremaud Claire Lise sont radiés. Signature collective à deux a été conférée à Mayer Bernhard Bruno, de et à Stans.
Adresse:
chemin de la Combeta 3, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.