Informazioni su BVG-Stiftung der Weibel AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BVG-Stiftung der Weibel AG
- BVG-Stiftung der Weibel AG a Bern è una Fondazione nel ramo «Esercizio di una casse pensioni». BVG-Stiftung der Weibel AG è attiva.
- C'é 7 persone nella dirigenza.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 27.06.2022.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’Organizzazione è il seguente: BVG-Stiftung der Weibel AG.
- Allo stesso indirizzo come BVG-Stiftung der Weibel AG sono iscritte 10 altre aziende attive. Queste includono: Biollay Spezialbau AG, Frédéric Steiner Holding AG, FS Group Verwaltungs AG.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
Julien Finck,
Markus Siffert,
Frédéric Steiner,
Urs Berchtold
i più recenti aventi diritto di firma
Manuel Dick,
Julien Finck,
Markus Siffert,
Frédéric Steiner,
Urs Berchtold
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.05.1987
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Bern
Ufficio del registro di commercio
BE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-035.7.015.966-2
IDI/IVA
CHE-109.787.950
Ramo economico
Esercizio di una casse pensioni
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Stiftung bezweckt die berufliche Vorsorge im Rahmen des BVG und seiner Ausführungsbestimmungen für die Arbeitnehmer der Stifter- bzw. Arbeitgeberfirma (nachstehend Firma genannt) und mit dieser wirtschaftlich oder finanziell eng verbundenen Unternehmungen sowie für deren Angehörige und Hinterlassene gegen die wirtschaftlichen Folgen von Alter, Tod und Invalidität. Sie kann über die gesetzlichen Mindestleistungen hinaus weitergehende Vorsorge betreiben. Durch Beschluss des Stiftungsrats können im Einvernehmen mit der Firma auch Unternehmungen, die mit der Firma finanziell oder wirtschaftlich eng verbunden sind, der Stiftung angeschlossen werden. Die Ansprüche der bisherigen Destinatäre dürfen dadurch nicht geschmälert werden. Der Anschluss einer verbundenen Unternehmung erfolgt aufgrund einer schriftlichen Anschlussvereinbarung. Zur Erreichung ihres Zwecks kann die Stiftung Versicherungsverträge abschliessen oder in bestehende Verträge eintreten, wobei sie selbst Versicherungsnehmerin und Begünstigte ist.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ENGEL COPERA AG | Köniz | 01.07.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- BVG-Stiftung der Hans Weibel AG Bauunternehmung
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BVG-Stiftung der Weibel AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005504918, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BVG-Stiftung der Weibel AG, in Bern, CHE-109.787.950, Stiftung (SHAB Nr. 225 vom 18.11.2020, Publ. 1005025376).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bapst, Patricia, von Plasselb, in Oberschrot (Plaffeien), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Dick, Manuel, von Grossaffoltern, in Grossaffoltern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005025376, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BVG-Stiftung der Hans Weibel AG Bauunternehmung, in Bern, CHE-109.787.950, Stiftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004982182).
Urkundenänderung:
06.10.2020.
Name neu:
BVG-Stiftung der Weibel AG.
Numero di pubblicazione: HR02-1004962179, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
BVG-Stiftung der Hans Weibel AG Bauunternehmung, in Bern, CHE-109.787.950, Stiftung (SHAB Nr. 172 vom 06.09.2017, Publ. 3736067).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röthlisberger, Walter, von Langnau im Emmental, in Kerzers, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stalder, Thomas-André, von Sumiswald, in Wileroltigen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Berchtold, Urs, von Schlossrued, in Payerne, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Finck, Julien, französischer Staatsangehöriger, in Schwarzenburg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Siffert, Markus, von Ueberstorf, in Ueberstorf, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Steiner, Frédéric, von Eggiwil, in Bern, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bapst, Patricia, von Plasselb, in Fribourg, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.