Indirizzo
c/o Fiduciaire FIDAG SA
rue des Cèdres 9
1920 Martigny
Informazioni su BURTEC SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BURTEC SA
- BURTEC SA ha sede a Martigny, è attiva e opera nel ramo «Servizi fiduciari».
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 23.02.1981.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 16.10.2014. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone VS con l’IDI CHE-102.469.041.
- Groupe Cullinan SA, HRE Hofacker Real Estate AG, KAROtek SA sono iscritte all’indirizzo uguale.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
23.02.1981
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Martigny
Ufficio del registro di commercio
VS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-621.3.000.707-3
IDI/IVA
CHE-102.469.041
Ramo economico
Servizi fiduciari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
réalisation de travaux administratifs et de secrétariat, gestion et placement de titres, ainsi que toutes opérations immobilières, commerciales et financières
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire FIDAG SA | Martigny | <2004 | 15.10.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- BURTEC S.A.
- Bureau technique Moret SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BURTEC SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1771667, Ufficio del registro di commercio Vallese, (621)
BURTEC S.A., à Martigny, CHE-102.469.041, société anonyme (No. FOSC 138 du 18.07.2008, p. 19, Publ. 4580524).
Modification des statuts:
23.09.2014.
Nouvelle graphie de la raison sociale:
BURTEC SA.
Nouvelle adresse:
c/o Fiduciaire FIDAG SA, Rue des Cèdres 9, 1920 Martigny.
Communications aux actionnaires:
par avis inséré dans la FOSC ou lettre recommandée pour les convocations aux assemblées générales et par écrit ou courriel pour les autres communications. Statuts adaptés au nouveau droit. Selon déclaration du 23.09.2014, il est renoncé à un contrôle restreint.
Personne(s) et signature(s) radiée(s):
Fiduciaire Fidag SA, à Martigny, organe de révision.
Numero di pubblicazione: 4580524, Ufficio del registro di commercio Vallese
BURTEC S.A., à Martigny, CH-621.3.000.707-3, société anonyme (FOSC no 16 du 24.1.2001, p. 574).
Personne et signature radiée:
Moret, Pierre, de Martigny-Combe, à Martigny, administrateur unique, avec signature individuelle.
Inscription ou modification de personne:
Moret née Billieux, Rose-Marie, de Martigny, à Martigny, administratrice unique, avec signature individuelle.
Ufficio del registro di commercio Vallese
Bureau technique Moret SA, à M a r t i g n y , projets et travaux de géomètre, de génie civil, etc... (FOSC du 20.05.1996, no 96, p. 2891).
Modification des statuts:
25.10.2000.
Nouvelle raison sociale:
BURTEC S.A. Nouveau but: réalisation de travaux administratifs et de secrétariat, gestion et placement de titres, ainsi que toutes opérations immobilières, commerciales et financières.
Nouveau capital-actions:
CHF 100'000 [précédemment: CHF 250'000], entièrement libéré.
Actions:
250 actions de CHF 400 nominatives avec clause d'agrément [précédemment: 250 actions de CHF 1'000 nominatives avec clause d'agrément]. L'accomplissement des formalités prescrites à l'art. 734 CO a été constaté par acte authentique du 10.01.2001.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.