Succursale (1)
Informazioni su BURRI & LÖTSCHER AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BURRI & LÖTSCHER AG
- BURRI & LÖTSCHER AG a Meggen è una Società anonima nel ramo «Altra attività edilizia». BURRI & LÖTSCHER AG è attiva.
- La dirigenza è composta di 7 persone.
- Il 30.06.2022 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI iscritta nel Registro di commercio LU è il seguente: CHE-101.737.434.
Dirigenza (7)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Urs Schmidli,
Alexander Damian Hophan,
Beat Arthur Lötscher,
Andreas Burri
i più recenti aventi diritto di firma
Urs Schmidli,
Robert Mandic,
Daniel Mühlebach,
Simon Fischer,
Alexander Damian Hophan
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.02.1971
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Meggen
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.005.060-3
IDI/IVA
CHE-101.737.434
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb eines Haustechnikunternehmens in den Bereichen Sanitär, Heizung, Lüftung, Klima und Kälte sowie Werkleitungen und erneuerbare Energien; Erbringung aller damit zusammenhängenden Dienstleistungen wie Planung, Installation, Service und Reparatur; kann Unternehmen jeglicher Art gründen, übernehmen oder sich an solchen beteiligen; Erwerb, Überbauung, Belastung, Halten, Verwaltung und Veräusserung von Grundeigentum.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
OPES AG | Luzern | <2004 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BURRI & LÖTSCHER AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005508471, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BURRI & LÖTSCHER AG, in Meggen, CHE-101.737.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2021, Publ. 1005303877).
Fusion:
Übernahme der Aktiven und Passiven der René Jambé AG, in Luzern (CHE-106.056.933), gemäss Fusionsvertrag vom 20.06.2022 und Bilanz per 31.12.2021. Aktiven von CHF 308'938.07 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 360'014.41 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Die übernehmende Gesellschaft verfügt gemäss Bestätigung des über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang des Kapitalverlustes und der Überschuldung. Da dieselbe Aktionärin sämtliche Aktien der an der Fusion beteiligten Gesellschaften hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.
Numero di pubblicazione: HR02-1005303877, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BURRI & LÖTSCHER AG, in Meggen, CHE-101.737.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2019, Publ. 1004555239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berthold, Claude Michel, von Heitenried, in Ennetbürgen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schätzle, Patrick, von Luzern, in Luzern, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lötscher, Beat, von Meggen und Luzern, in Meggen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Luzern und Escholzmatt-Marbach, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidli, Urs, von Luzern, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mandic, Robert, kroatischer Staatsangehöriger, in Arth, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004555239, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BURRI & LÖTSCHER AG, in Meggen, CHE-101.737.434, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 05.04.2016, Publ. 2759501).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Fischer, Simon, von Stans, in Meggen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Mühlebach, Daniel, von Schwarzenberg, in Oberdorf (NW), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.