Età dell'azienda
-Fatturato in CHF
-Capitale in CHF
-Collaboratori
-Marchi attivi
-Informazioni su Burda Glam AG in Liquidation
Non sono disponibili informazioni perché l’azienda e stata cancellata.
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleInformazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
24.09.2013
Cancellazione dal registro delle imprese
15.05.2020
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Basel
Ufficio del registro di commercio
BS
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-270.3.014.914-2
IDI/IVA
CHE-279.486.690
Ramo economico
Servizi pubblicità
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Anzeigenvermarktungsdienstleistungen, insbesondere im Digitalgeschäft. Die Gesellschaft kann sich daneben an anderen Unternehmen irgendwelcher Art im In- und Ausland beteiligen, solche gründen, übernehmen und mit ihnen fusionieren. Sie kann Liegenschaften und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, belasten und veräussern sowie durch Beschluss des Verwaltungsrates Zweigniederlassungen und Agenturen im In- oder Ausland errichten. Im Weiteren kann die Gesellschaft Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren sowie Garantien und andere Sicherheiten stellen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG AG | Basel | 17.09.2014 | 20.12.2016 | |
PricewaterhouseCoopers AG | Basel | 27.09.2013 | 16.09.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Burda Glam SA en liquidation
- Burda Glam Ltd in liquidation
- Burda Glam AG
- Burda Glam Ltd
- Burda Glam SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Burda Glam AG in Liquidation
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR03-1004890684, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Burda Glam AG in Liquidation, in Basel, CHE-279.486.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 114 vom 15.06.2017, Publ. 3582047). Die Liquidation ist beendet. Die Gesellschaft wird gelöscht [Publikation 1.
Schuldenruf:
SHAB Nr. 254 vom 30.12.2016;
Publikation 2.
Schuldenruf:
SHAB Nr. 1 vom 03.01.2017;
Publikation 3.
Schuldenruf:
SHAB Nr. 2 vom 04.01.2017].
Numero di pubblicazione: 3582047, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Burda Glam AG in Liquidation, in Basel, CHE-279.486.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 253 vom 29.12.2016, Publ. 3254191).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schröder, Pia, deutsche Staatsangehörige, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3254191, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Burda Glam AG, in Basel, CHE-279.486.690, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2016, Publ. 3237613).
Firma neu:
Burda Glam AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Burda Glam SA en liquidation) (Burda Glam Ltd in liquidation).
Vinkulierung neu:
Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist infolge Auflösung von Gesetzes wegen aufgehoben. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 20.12.2016 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnyder, Roman, von Gampel-Bratsch und Steg, in Reinach BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sorg, Alexander, deutscher Staatsangehöriger, in Kiew (UA), mit Kollektivprokura zu zweien;
D'Angelo, Fabrizio, von Toffen, in Lugano, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ludwig, Hubertus, von Gelterkinden, in Sissach, Mitglied des Verwaltungsrates und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].