Informazioni su Bulliard Immobilier SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bulliard Immobilier SA
- Bulliard Immobilier SA è attualmente attiva e opera nel settore «Compravendita di immobili propri». La sede si trova a Granges-Paccot.
- C'é 6 persone nella dirigenza.
- Il 09.04.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-107.773.954.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 8 altre aziende attive. Queste includono: ASTER DEVELOPPEMENT SA, Bulliard Développement SA, Bulliard Holding SA.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Valentine Marie Hélène von Toggenburg-Bulliard,
Damiano Luca Lepori,
Daniel Noël Bulliard
i più recenti aventi diritto di firma
Cédric Karl Andrey,
Valentine Marie Hélène von Toggenburg-Bulliard,
Damiano Luca Lepori,
Andrea Elisabeth Portmann,
Daniel Cordova Creux
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
06.02.1974
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Granges-Paccot
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.134.384-4
IDI/IVA
CHE-107.773.954
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Opérations de courtage, de gérance, d'expertise et de promotion en matière immobilière, ainsi que toutes opérations ayant un rapport à l'immobilier.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fidutrust Revision SA | Fribourg | 08.09.1998 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bulliard Immobilien AG
- Serge et Daniel Bulliard S.A.
- Serge et Daniel Bulliard SA
- Bulliard Serge et Daniel SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bulliard Immobilier SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006004288, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Bulliard Immobilier SA, à Granges-Paccot, CHE-107.773.954 (FOSC du 11.05.2023, p. 0/1005743881).
Nouvelle personne inscrite:
Andrey Cédric Karl, de Val-de-Charmey, à Broc, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005743881, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Bulliard Immobilier SA, à Granges-Paccot, CHE-107.773.954 (FOSC du 02.02.2021, p. 0/1005089482).
Personnes radiées:
Hochstetter Anita Agathe Madeleine, signature collective à deux;
Rime Sonia Jacqueline, signature collective à deux.
Personnes inscrites modifiées:
Bulliard Daniel Noël, administrateur, signature individuelle, désormais administrateur, président, signature individuelle;
Lepori Damiano Luca, directeur général, signature collective à deux, désormais administrateur, directeur général, signature collective à deux.
Nouvelles personnes inscrites:
von Toggenburg-Bulliard Valentine Marie Hélène, de Gibloux, à Zürich, administratrice, vice-présidente, signature collective à deux;
Portmann Andrea Elisabeth, de Escholzmatt-Marbach, à Ferenbalm, signature collective à deux.
Numero di pubblicazione: HR02-1005089482, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Bulliard Immobilier SA, à Granges-Paccot, CHE-107.773.954 (FOSC du 24.09.2019, p. 0/1004722505).
Nouvelles personnes inscrites:
Cordova Creux Daniel, de Belmont-Broye, à Düdingen, signature collective à deux;
Rime Sonia Jacqueline, de Gruyères, à Belmont-Broye, signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.