Informazioni su Bühler Marie Brigitte
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bühler Marie Brigitte
- Bühler Marie Brigitte ha sede a Chavornay ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi».
- Il dirigenza è composto da una persona.
- Il 21.12.2004 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda Bühler Marie Brigitte è iscritta con l’IDI CHE-107.584.548.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
17.02.1994
Forma giuridica
Ditta individuale
Domicilio legale dell'azienda
Chavornay
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.119.141-7
IDI/IVA
CHE-107.584.548
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
alimentation générale.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Satellite Denner, Bühler Paul-Marie et Marie Brigitte
- Bühler Paul-Marie et Marie Brigitte
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bühler Marie Brigitte
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2602282, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Bühler Paul-Marie et Marie Brigitte, à Chavornay, CH-550-0119141-7, alimentation générale. (FOSC du 18.03.1996, p. 1541). La société en nom collectif 'Bühler Paul-Marie et Marie Brigitte' est dissoute et radiée à la suite de la sortie de l'associé Bühler Paul-Marie;
Bühler Marie Brigitte, jusqu'ici associée, en continue les affaires sous la raison individuelle Bühler Marie Brigitte, conformément à l'article 579 CO.
Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Satellite Denner, Bühler Paul-Marie et Marie Brigitte, à Chavornay, société en nom collectif, alimentation générale (FOSC du 28.2.1994, p.1131).
Nouvelle raison sociale:
Bühler Paul-Marie et Marie Brigitte.
Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Satellite Denner, Bühler Paul-Marie et Marie Brigitte, à Chavornay , rue de la Cité 16. Société en nom collectif constituée le 1er janvier 1994.
Associés avec signature collective à deux:
Paul-Marie Bühler, de Romont FR, à Pully, et Marie Brigitte Bühler, de Romont FR, à Tolochenaz. Alimentation générale.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.