Informazioni su Bühler AG Gipser- und Malergeschäft
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bühler AG Gipser- und Malergeschäft
- Bühler AG Gipser- und Malergeschäft ha sede a Kaltenbach ed è attiva. Essa opera nel ramo «Altra attività edilizia».
- La dirigenza dell’azienda Bühler AG Gipser- und Malergeschäft è composta da 2 persone.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 15.03.2022.
- L’IDI segnalata è CHE-114.350.547.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.06.2008
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Wagenhausen
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.3.021.300-5
IDI/IVA
CHE-114.350.547
Ramo economico
Altra attività edilizia
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Fachbetrieb für Gipser- und Malerarbeiten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
rütsche & partner ag | Aadorf | 25.09.2020 | 14.03.2022 | |
Brunner & Schär Treuhand AG | Aadorf | 20.03.2019 | 24.09.2020 | |
Götz & Rufer Treuhand AG | Stein am Rhein | 19.06.2008 | 19.03.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bühler AG Gipser- und Malergeschäft
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005427580, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bühler AG Gipser- und Malergeschäft, in Wagenhausen, CHE-114.350.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 06.10.2021, Publ. 1005306449). Gemäss Erklärung vom 27.01.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
rütsche & partner ag (CHE-109.552.269), in Aadorf, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005306449, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bühler AG Gipser- und Malergeschäft, in Wagenhausen, CHE-114.350.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 187 vom 25.09.2020, Publ. 1004986317).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bühler, Erwin, von Safiental, in Eschenz, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bühler, Marco [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Safiental, in Kaltenbach (Wagenhausen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bühler, Marco, Präsident, mit Einzelunterschrift];
Bühler-Spichtig, Gabriela [keine Mutation, Aktualisierung der Funktionsbezeichnung], von Safiental, in Eschenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Bühler-Spichtig, Gabriela, Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: HR02-1004986317, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Bühler AG Gipser- und Malergeschäft, in Wagenhausen, CHE-114.350.547, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 55 vom 20.03.2019, Publ. 1004592117).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Brunner & Schär Treuhand AG (CHE-103.493.177), in Aadorf, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
rütsche & partner ag (CHE-109.552.269), in Aadorf, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.