Informazioni su BTR Immobilier SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BTR Immobilier SA
- BTR Immobilier SA ha sede a Lausanne ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza dell’azienda BTR Immobilier SA è composta da 2 persone.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 30.05.2023. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L'IDI della azienda è CHE-401.131.687.
- Allo stesso indirizzo come BTR Immobilier SA sono iscritte 46 altre aziende attive. Queste includono: AGC SA, AGI Sàrl, AgroBio Invest Sàrl.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.06.2019
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lausanne
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.185.781-7
IDI/IVA
CHE-401.131.687
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
La société a pour but toutes opérations dans le domaine de l'immobilier, notamment l'achat, la vente, la gérance, la vente et le courtage de tous biens immobiliers et la promotion immobilière dans les limites de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) (pour but complet cf. statuts).
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BTR Immobilier SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005756150, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
BTR Immobilier SA, à Lausanne, CHE-401.131.687 (FOSC du 09.07.2019, p. 0/1004671660). Bronner Christian, maintenant à Chéserex, et Berset Steve signent désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: HR02-1004671660, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
BTR Immobilier SA, à Lausanne, CHE-401.131.687 (FOSC du 28.06.2019, p. 0/1004662905).
Rectificatif:
l'inscription n° 11293 du 25.06.2019 (FOSC du 28.06.2019, p. 0/1004662905) est rectifiée en ce sens que le capital-actions de CHF 100'000 est libéré à concurrence de CHF 50'000 (et non entièrement libéré, comme publié).
Numero di pubblicazione: HR01-1004662905, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
BTR Immobilier SA, à Lausanne, Rue du Grand-Pont 12, 1003 Lausanne, CHE-401.131.687. Nouvelle société anonyme. Statuts du 14 juin 2019 modifiés le 21 juin 2019.
But:
la société a pour but toutes opérations dans le domaine de l'immobilier, notamment l'achat, la vente, la gérance, la vente et le courtage de tous biens immobiliers et la promotion immobilière dans les limites de la Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE) (pour but complet cf. statuts).
Capital-actions:
CHF 100'000, entièrement libéré, divisé en 100'000 actions nominatives de CHF 1, avec restrictions quant à la transmissibilité selon statuts.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Communications aux actionnaires:
par écrit ou par courriel.
Administration:
Bronner Christian, de Belmont-sur-Lausanne, à Mont-sur-Rolle, président, et Berset Steve, de Misery-Courtion, à Lausanne, tous deux avec signature collective à deux. Selon déclaration du 14 juin 2019, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.