Informazioni su BSR Eltec AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BSR Eltec AG
- BSR Eltec AG è una Società anonima con sede a Kriens. BSR Eltec AG appartiene al settore «Fabbricazione di altri elettrodomestici» ed è attualmente attiva.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 04.02.2019. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- BSR Eltec AG è iscritta nel cantone LU con l’IDI CHE-107.936.417.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
13.08.1979
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Kriens
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.004.701-3
IDI/IVA
CHE-107.936.417
Ramo economico
Fabbricazione di altri elettrodomestici
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Verkauf, Planung, Herstellung, Inbetriebsetzung, Unterhalt, Erbringung von Dienstleistungen und Handel auf dem Gebiet der elektrischen Automation sowie der elektrotechnischen Produkte; Vergabe von Lizenzen; Uebernahme von Vertretungen; Erwerb von Grundeigentum.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Trescor Treuhand Luzern AG | Luzern | 14.01.2010 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Sara Fry Treuhandberatung | Luzern | <2004 | 13.01.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Birrer Schalttafelbau AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BSR Eltec AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004557410, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BSR Eltec AG, in Kriens, CHE-107.936.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 06.10.2014, Publ. 1752311).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Burkart, Josef, von Luzern, in Ebikon, Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Daniel, von Schangnau, in Ruswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1752311, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BSR Eltec AG, in Kriens, CHE-107.936.417, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 09.04.2013, Publ. 7140054).
Domizil neu:
Langsägestrasse 2c, 6010 Kriens.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trescor Treuhand Luzern AG (CHE-107.406.527), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Trescor Treuhand Luzern AG (CH-100.3.015.075-6)].
Numero di pubblicazione: 7140054, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
BSR Eltec AG, in Kriens, CH-100.3.004.701-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 14.01.2010, S. 10, Publ. 5441420).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Felder, Werner, von Luzern und Escholzmatt, in Emmetten, mit Einzelprokura.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Daniel, von Schangnau, in Ruswil, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Trescor Treuhand Luzern AG (CH-100.3.015.075-6), in Luzern, Revisionsstelle [bisher: Trescor Treuhand Luzern, in Luzern (CH-100.3.015.075-6)].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.