Informazioni su Brühweiler & Cie., Inhaber Jürg Geiger, Hans Ulrich Streit, Marc René Studer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Brühweiler & Cie., Inhaber Jürg Geiger, Hans Ulrich Streit, Marc René Studer
- Brühweiler & Cie., Inhaber Jürg Geiger, Hans Ulrich Streit, Marc René Studer con sede a Arlesheim è attiva. Brühweiler & Cie., Inhaber Jürg Geiger, Hans Ulrich Streit, Marc René Studer è attiva nel ramo «Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno».
- Brühweiler & Cie., Inhaber Jürg Geiger, Hans Ulrich Streit, Marc René Studer è stata costituita nel 18.03.1964.
- L’azienda ha modificato l’iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 11.04.2016, su “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’IDI segnalata è CHE-101.716.863.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.03.1964
Forma giuridica
Società in nome collettivo
Domicilio legale dell'azienda
Arlesheim
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.2.910.858-7
IDI/IVA
CHE-101.716.863
Ramo economico
Fabbricazione e lavorazione di prodotti di legno
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Betrieb einer Schreinerei sowie Handel und Verarbeitung von Schreinerei-Produkten. Die Gesellschaft kann ihre Tätigkeit auf verwandte Branchen ausdehnen, Grundstücke erwerben, veräussern und verwalten und gleiche oder ähnliche Unternehmen erwerben oder sich daran beteiligen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Brühweiler & Cie., Inhaber Geiger Jürg, Streit Hans Ulrich, Studer Marc René
- Brühweiler & Cie., Inhaber Geiger Jürg, Streit Hans Ulrich und Studer Rudolf
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Brühweiler & Cie., Inhaber Jürg Geiger, Hans Ulrich Streit, Marc René Studer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2771109, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Brühweiler & Cie., Inhaber Jürg Geiger, Hans Ulrich Streit, Marc René Studer, in Arlesheim, CHE-101.716.863, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 04.08.1997, S. 5530).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Geiger, Jürg, von Glarus, in Pfeffingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: von Netstal];
Streit, Hans Ulrich, von Wald BE, in Dornach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Brühweiler & Cie., Inhaber Jürg Geiger, Hans Ulrich Streit, Marc René Studer, in Arlesheim, Betrieb einer Schreinerei, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr.50 vom 13.03.1995, S.1398).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Marc-René, von Dornach, in Dornach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift [bisher: in Basel].
Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Brühweiler & Cie., Inhaber Jürg Geiger, Hans Ulrich Streit und Rudolf Studer, in Arlesheim, Betrieb einer Schreinerei, Kollektivgesellschaft (SHAB Nr.36 vom 21.12.2.1991, S.763).
Firma neu:
Brühweiler & Cie., Inhaber Jürg Geiger, Hans Ulrich Streit, Marc René Studer.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Studer-Huber Rudolf, von Dornach, in Dornach, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer Marc René, von Dornach, in Basel, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.