Indirizzo
c/o Die Falck Gruppe AG
Ledergasse 11
6004 Luzern
Informazioni su Brazil Investment und Management AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Brazil Investment und Management AG
- Brazil Investment und Management AG ha sede a Luzern ed è attiva. Essa opera nel ramo «Compravendita di immobili propri».
- La dirigenza è composta di 3 persone.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 26.10.2021.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone LU con l’IDI CHE-378.683.521.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 12 altre aziende attive. Queste includono: Adli Verwaltungs-AG, Bergbeizli J&C AG, Die Falck Gruppe AG.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Moritz Charles Louis Falck,
Philipp Gregory Leutwyler,
Hans Ulrich Leutwyler
i più recenti aventi diritto di firma
Moritz Charles Louis Falck,
Philipp Gregory Leutwyler,
Hans Ulrich Leutwyler
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.11.2015
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Luzern
Ufficio del registro di commercio
LU
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-100.3.800.933-3
IDI/IVA
CHE-378.683.521
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Erwerb, Verkauf, Überbauung und Verwaltung von Immobilien; Verwaltung von Finanzen und Beteiligungen; Beteiligung an Unternehmungen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsbereich.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Brazil Investment und Management AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005319936, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Brazil Investment und Management AG, in Luzern, CHE-378.683.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 250 vom 23.12.2020, Publ. 1005055998).
Domizil neu:
c/o Die Falck Gruppe AG, Ledergasse 11, 6004 Luzern.
Numero di pubblicazione: HR02-1005055998, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Brazil Investment und Management AG, in Luzern, CHE-378.683.521, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2015, S.0, Publ. 2477835).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Falck, Ludwig, genannt Louis, von Wil SG, Neckertal, Baden und Luzern, in Meggen, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leutwyler, Philipp, von Lupfig, in Zug, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Bragança Paulista (BR), Präsident, mit Einzelunterschrift];
Falck, Moritz, von Luzern, in Zürich, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Leutwyler, Hans Ulrich, von Lupfig, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Leutwyler, Hans Ulrich, in Bragança Paulista (BR), Mitglied, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 2477835, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Brazil Investment und Management AG, in Luzern, CHE-378.683.521, c/o Falck & Cie. AG, Ledergasse 11, 6004 Luzern, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
04.11.2015.
Zweck:
Erwerb, Verkauf, Überbauung und Verwaltung von Immobilien;
Verwaltung von Finanzen und Beteiligungen;
Beteiligung an Unternehmungen mit gleichartigem oder ähnlichem Geschäftsbereich.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Gründers vom 04.11.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Leutwyler, Philipp, von Lupfig, in Bragança Paulista (BR), Präsident, mit Einzelunterschrift;
Falck, Ludwig, genannt Louis, von Wil SG, Neckertal, Baden und Luzern, in Meggen, Delegierter, mit Einzelunterschrift;
Leutwyler, Hans Ulrich, von Lupfig, in Bragança Paulista (BR), Mitglied, mit Einzelunterschrift.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.