Informazioni su Metyis Switzerland AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Metyis Switzerland AG
- Metyis Switzerland AG ha sede a Zürich, è attiva e opera nel ramo «Servizi per consulenza manageriale».
- L’azienda è stata costituita nel 28.11.2005.
- Il 31.05.2024 l’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata modificata per ultimo. In “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L'IDI della azienda è CHE-112.652.552.
- All’indirizzo uguale sono iscritte 5 altre aziende attive. Queste includono: Eraneos Alpha AG, Eraneos Beta AG, Eraneos Group AG.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Yogendra Singh,
Alphonsus Gerardus Maria Hoogeveen,
Walter Jaco de Zeeuw
i più recenti aventi diritto di firma
Yogendra Singh,
Alphonsus Gerardus Maria Hoogeveen,
Walter Jaco de Zeeuw,
Rajnish Gautam
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
28.11.2005
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-130.3.010.914-4
IDI/IVA
CHE-112.652.552
Ramo economico
Servizi per consulenza manageriale
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Dienstleistungen für Industrie- und Dienstleistungsunternehmen, insbesondere auf folgenden Gebieten: Unternehmensberatung und Schulung in den Bereichen Unternehmensführung, Strategie, Technologie, Innovation, Geschäftsprozesse und Wissensmanagement; Einsatz hochqualifizierter Experten oder Teams solcher Experten zur Unterstützung des Managements bei der Durchführung von Projektaufgaben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Die Gesellschaft kann ihren direkten oder indirekten Aktionären oder anderen Gesellschaften des Konzerns Darlehen gewähren und für deren Verbindlichkeiten gegenüber Dritten Sicherheiten aller Art bestellen, einschliesslich mittels Verpfändung oder Sicherungsübereignung eigener Aktiven oder Garantien jeglicher Art, auch wenn diese Darlehen oder Sicherheiten im ausschliesslichen Interesse ihrer direkten oder indirekten Aktionäre oder anderen Konzerngesellschaften liegen und unentgeltlich gewährt werden.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner | Schwyz | 31.05.2024 |
Collegio dei revisori precedente (3)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revisan GmbH | Risch | 22.07.2022 | 30.05.2024 | |
Aufid Treuhand & Revisions AG | Uitikon | 30.01.2018 | 21.07.2022 | |
ADVANTAG AG in Liquidation | Altendorf | 02.12.2005 | 29.01.2018 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Metyis Switzerland SA
- Metyis Switzerland Ltd.
- Boydak Strategy Consulting SA
- Boydak Strategy Consulting AG
- Boydak Strategy Consulting Ltd
- Boydak Management Consulting AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Metyis Switzerland AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006044602, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Metyis Switzerland AG, in Zürich, CHE-112.652.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2023, Publ. 1005657232).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Revisan GmbH (CHE-112.542.515), in Risch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Treuhand- und Revisionsgesellschaft Mattig-Suter und Partner (CHE-102.292.601), in Schwyz, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005657232, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Metyis Switzerland AG, in Zürich, CHE-112.652.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 22.07.2022, Publ. 1005526715).
Domizil neu:
Andreasstrasse 11, 8050 Zürich.
Numero di pubblicazione: HR02-1005526715, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Metyis Switzerland AG, in Zürich, CHE-112.652.552, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 237 vom 06.12.2021, Publ. 1005349402).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aufid Treuhand & Revisions AG (CHE-107.635.252), in Uitikon, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Revisan GmbH (CHE-112.542.515), in Risch, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.