Indirizzo
Route de Fribourg 15, Centre commercial La Jonction
1723 Marly
Informazioni su Boin Frères-Pendules Selva SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Boin Frères-Pendules Selva SA
- Boin Frères-Pendules Selva SA è attualmente attiva e opera nel settore «Commercio al dettaglio di spedizioni e internet». La sede si trova a Marly.
- La dirigenza dell’azienda Boin Frères-Pendules Selva SA è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 25.05.1990.
- Su “Comunicati” potrà visualizzare tutte le mutazioni all’iscrizione nel registro di commercio. L’ultima mutazione ha avuto luogo il 29.05.2024.
- L’azienda è iscritta nel Registro di commercio FR con l’IDI CHE-101.725.425.
Dirigenza (2)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.05.1990
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Marly
Ufficio del registro di commercio
FR
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.136.735-8
IDI/IVA
CHE-101.725.425
CHE-116.354.556 IVA
Ramo economico
Commercio al dettaglio di spedizioni e internet
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Importation, exportation, achat, vente et commerce de produits d'horlogerie, de pendulerie, d'outillage et autres articles de hobby, en particulier des articles "Selva".
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Revex SA | Granges-Paccot | 14.06.2016 | 31.01.2023 | |
GF Audit SA Fribourg, Granges-Paccot | Granges-Paccot | <2004 | 13.06.2016 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Gebrueder Boin -Selva Uhren AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Boin Frères-Pendules Selva SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006042563, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Boin Frères-Pendules Selva SA , à Marly, CHE-101.725.425 (FOSC du 01.02.2023, p. 0/1005666940).
Personne radiée:
Steinbrück geb. Fanselow Manuela Lieselotte Hildegard, directrice, signature individuelle.
Numero di pubblicazione: HR02-1005666940, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Boin Frères-Pendules Selva SA , à Marly, CHE-101.725.425 (FOSC du 27.06.2019, p. 0/1004661264).
Personne radiée:
Revex SA (CHE-114.714.738), organe de révision. Selon déclaration du 14.12.2022, la société n'est pas soumise à un contrôle ordinaire et renonce à un contrôle restreint.
Numero di pubblicazione: HR02-1004661264, Ufficio del registro di commercio Friburgo, (217)
Boin Frères-Pendules Selva SA , à Marly, CHE-101.725.425 (FOSC du 21.08.2017, p. 0/3705409).
Fusion:
reprise des actifs et passifs de la Fournitures et outils d'horlogerie Furka S.A. (CHE-107.768.769), à Marly, selon contrat de fusion du 06.06.2019 et bilan au 31.12.2018, présentant des actifs de CHF 100'000, parmi lesquels sont contenues toutes les actions de la société reprenante, et des passifs envers les tiers de CHF 81'430.37. Conformément à l'attestation d'un expert-réviseur agréé, la société reprenante dispose de fonds propres librement disponibles équivalant au moins au montant du découvert de la société transferante. La fusion ne donne pas lieu à une augmentation du capital, étant donné que l'actionnaire unique de la société transférante reçoit les actions propres de la société reprenante, acquises lors de la fusion.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.