Informazioni su Bodenschatz AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bodenschatz AG
- Bodenschatz AG da Allschwil opera nel ramo «Fabbricazione di prodotti metallo» ed è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha 11 persone. L’azienda è stata costuita nel 18.11.1936.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 21.12.2021.
- L’azienda Bodenschatz AG è iscritta con l’IDI CHE-105.973.838.
- Tutte le informazioni su i 6 marchi registrati dell'azienda Bodenschatz AG.
- Aziende con l’indirizzo uguale a Bodenschatz AG: i.GLUESYSTEMS Schweiz AG, TenEx Holding AG.
Dirigenza (11)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Thomas Kurt Stauber,
Beat Walter Scheidegger,
Jürgen Brockmöller,
Hanspeter Tinner,
Roberto Vetrano
i più recenti aventi diritto di firma
Thomas Kurt Stauber,
Alban Liam Schär,
Gérard Schielly,
Mauro Maman,
Michael Koessler
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
18.11.1936
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Allschwil
Ufficio del registro di commercio
BL
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.3.910.139-7
IDI/IVA
CHE-105.973.838
Ramo economico
Fabbricazione di prodotti metallo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Produktion, Veredelung und den Handel von Produkten, die aus Materialien oder Materialpaarungen aller Art bestehen können, sowie das Erbringen von damit zusammenhängenden Dienstleistungen aller Art. Die Gesellschaft kann sich auch an anderen Unternehmen beteiligen, Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten, Liegenschaften erwerben sowie alle Tätigkeiten ausüben, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern..
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Copartner Revision AG | Basel | 26.10.2009 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TRETOR AG | Liestal | 26.05.2009 | 25.10.2009 | |
Treuhand AG Liestal | Liestal | <2004 | 25.05.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Bodenschatz SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Marchi
Marchio | Data di registrazione | Stato | Numero |
---|---|---|---|
25.10.2021 | attivo | 04755/2021 | |
BODENSCHATZ | 12.08.2021 | attivo | 04747/2021 |
Ultimi comunicati FUSC: Bodenschatz AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005362947, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Bodenschatz AG, in Allschwil, CHE-105.973.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 92 vom 14.05.2021, Publ. 1005181019).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mauser Bonamini, Denise, von Oberwil BL, in Oberwil BL, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Beat, von Huttwil, in Wohlen bei Bern, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Altendorf];
Brockmöller, Jürgen, von Illnau-Effretikon, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Stauber, Thomas, von Meilen, in Meilen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005181019, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Bodenschatz AG, in Allschwil, CHE-105.973.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 43 vom 04.03.2019, Publ. 1004579368).
Statutenänderung:
05.05.2021.
Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 100'000.00 [bisher: CHF 1'400'000.00].
Aktien neu:
100 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 1'400 Namenaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 05.05.2021 werden 1'300 Namenaktien zu CHF 1'000.00 zur Beseitigung einer Unterbilanz vernichtet.
Numero di pubblicazione: HR02-1004579368, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Bodenschatz AG, in Allschwil, CHE-105.973.838, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 91 vom 13.05.2015, S.0, Publ. 2149871).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Häusermann, Claude Pascal, von Basel, in Pfeffingen, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Werren, Daniel, von Zürich, in Zürich, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Perez, Pascal, französischer Staatsangehörige, in Attenschwiler (FR), mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scheidegger, Beat, von Huttwil, in Altendorf, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Lachen];
Copartner Revision AG (CHE-107.423.224), in Basel, Revisionsstelle [bisher: Copartner Revision AG (CH-270.3.001.085-4)];
Albert, Klemens, von Bangerten, in Zunzgen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Arlesheim];
Koessler, Michael, von Hölstein, in Arlesheim, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Maman, Mauro, von Birsfelden, in Kaiseraugst, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schielly, Gérard, von Basel, in Riehen, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien];
Schär, Alban, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.