Indirizzo
c/o Alto Groupe SA
Route de la Gare 36
2012 Auvernier
Informazioni su BN Nutrition SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BN Nutrition SA
- BN Nutrition SA opera nel settore «Esercizio delle altre istituzione finanziario» ed è attualmente attiva. La sede è a Auvernier.
- Il dirigenza è composto da una persona.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 19.07.2024. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone NE con l’IDI CHE-100.854.758.
- AIREM SA, Alto Groupe Holding SA, Alto Groupe SA hanno lo stesso indirizzo come BN Nutrition SA.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
01.04.1987
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Milvignes
Ufficio del registro di commercio
NE
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-217.0.138.109-7
IDI/IVA
CHE-100.854.758
Ramo economico
Esercizio delle altre istituzione finanziario
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Commerce de compléments alimentaires ainsi que la commercialisation de tous produits ou prestations de services liés à la prévention, au bien-être et à la forme physique et mentale (pour but complet, cf. statuts).
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fireco S.A. Fiscalité, révision et conseils | Fribourg | 31.10.2008 | 14.07.2009 | |
SwissAudit (Mittelland) SA | Fribourg | <2004 | 30.10.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Ambag Beteiligungs AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BN Nutrition SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006089704, Ufficio del registro di commercio Neuchâtel, (645)
BN Nutrition SA, précédemment à Lausanne, CHE-100.854.758 (FOSC du 01.07.2021, p. 0/100523615).
Nouveau siège:
Milvignes, route de la Gare 36, c/o Alto Groupe SA, 2012 Auvernier. Statuts modifiés le 18.06.2024. D'Amato Adriano n'est plus membre du conseil d'administration;
ses pouvoirs sont radiés. La procuration de Clot Laura est radiée. Bourquin Olivier, jusqu'ici président, désormais administrateur unique, signe désormais individuellement.
Numero di pubblicazione: HR02-1006089673, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
BN Nutrition SA, à Lausanne, CHE-100.854.758 (FOSC du 01.07.2021, p. 0/1005236215). La société ayant transféré son siège à Milvignes, la raison de commerce est radiée d'office du Registre du commerce du canton de Vaud.
Numero di pubblicazione: HR02-1005236215, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
BN Nutrition SA, à Lausanne, CHE-100.854.758 (FOSC du 07.04.2021, p. 0/1005142766). D'Amato Adriano, de et à Cottens (FR), est membre du conseil d'administration avec signature collective à deux.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.