Informazioni su BM Umwelttechnik GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BM Umwelttechnik GmbH
- BM Umwelttechnik GmbH con sede a Frauenfeld è una Società a garanzia limitata nel ramo «Altro commercio con prodotti diversi». BM Umwelttechnik GmbH è attiva.
- Il dirigenza è composto da ha una persona. L’azienda è stata costuita nel 09.02.2016.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 29.10.2019. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- L’azienda è iscritta nel registro di commercio del cantone TG con l’IDI CHE-415.687.726.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
09.02.2016
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Frauenfeld
Ufficio del registro di commercio
TG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-440.4.030.398-6
IDI/IVA
CHE-415.687.726
Ramo economico
Altro commercio con prodotti diversi
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt den Direkthandel sowie den Onlinehandel mit Produkten aus dem Food- und Nonfood-Bereich für Umwelttechnik, speziell in den Bereichen Baubiologie und Strahlenschutz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Queet GmbH
- Queet Ltd liab. Co
- Queet S.à.r.l.
- Queet S.a.g.l.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BM Umwelttechnik GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004747441, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Queet GmbH, in Weinfelden, CHE-415.687.726, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2017, Publ. 3896727).
Statutenänderung:
21.10.2019.
Firma neu:
BM Umwelttechnik GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Sitz neu:
Frauenfeld.
Domizil neu:
Zeughausstrasse 6a, 8500 Frauenfeld.
Zweck neu:
Die Gesellschft bezweckt den Direkthandel sowie den Onlinehandel mit Produkten aus dem Food- und Nonfood-Bereich für Umwelttechnik, speziell in den Bereichen Baubiologie und Strahlenschutz. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zbinden, Colin-Brian, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Bürglen TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Boyraz, Okan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ido, Ramon, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beluli, Betim, von Weinfelden, in Frauenfeld, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Weinfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 3896727, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Queet GmbH, in Weinfelden, CHE-415.687.726, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2016, Publ. 2664423).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beluli, Betim, von Weinfelden, in Weinfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Zbinden, Colin-Brian, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Bürglen TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: von Schwarzenburg, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00];
Boyraz, Okan, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Ido, Ramon, deutscher Staatsangehöriger, in München (DE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 2664423, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Queet GmbH(Queet S.à.r.l.) (Queet S.a.g.l.) (Queet Ltd liab. Co), in Weinfelden, CHE-415.687.726, Aeulistrasse 6, 8570 Weinfelden, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
29.01.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Informatikdienstleistungen, insbesondere die Entwicklung und die Vermarktung von Software. Zudem bezweckt sie die Beratung von natürlichen und juristischen Personen im Bereich strategischer und operativer Fragestellungen, die Erbringung von Dienstleistungen in diesem Zusammenhang im In- und Ausland und den Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 29.01.2016 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Beluli, Betim, von Weinfelden, in Weinfelden, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Zbinden, Colin-Brian, von Schwarzenburg, in Bürglen TG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.