Indirizzo
c/o André Jacober
Höflistrasse 122
8135 Langnau am Albis
Informazioni su Bless Serving gemeinnützige GmbH
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bless Serving gemeinnützige GmbH
- Bless Serving gemeinnützige GmbH è una Società a garanzia limitata con sede a Langnau am Albis. Bless Serving gemeinnützige GmbH appartiene al settore «Associazioni religiose, politiche o secolari» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza dell’azienda Bless Serving gemeinnützige GmbH è composta da 2 persone. L’azienda è stata costuita nel 16.09.2020.
- Su “Comunicati” troverà tutte le modifiche nel registro di commercio, l’ultima delle quali è stata effettuata il 12.05.2021.
- Bless Serving gemeinnützige GmbH è iscritta nel cantone ZH con l’IDI CHE-451.442.586.
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.09.2020
Forma giuridica
Società a garanzia limitata
Domicilio legale dell'azienda
Langnau am Albis
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.4.071.760-2
IDI/IVA
CHE-451.442.586
Ramo economico
Associazioni religiose, politiche o secolari
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung und Förderung von religiösen und kulturellen Aktivitäten aller Art mit einem sozial-, und karikativen Zweck.
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bless Serving gemeinnützige GmbH
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005178369, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bless Serving gemeinnützige GmbH, in Langnau am Albis, CHE-451.442.586, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 50 vom 12.03.2021, Publ. 1005122051).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Bürgler, Isabelle, von Illgau, in Adliswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Varrese, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Bäretswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacober, André, von Glarus, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 192 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Jacober, Laura, von Marthalen, in Langnau am Albis, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005122051, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bless Serving gemeinnützige GmbH, in Langnau am Albis, CHE-451.442.586, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2020, Publ. 1004981950).
Domizil neu:
c/o André Jacober, Höflistrasse 122, 8135 Langnau am Albis.
Numero di pubblicazione: HR01-1004981950, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Bless Serving gemeinnützige GmbH, in Langnau am Albis, CHE-451.442.586, Berghaldenweg 1, 8135 Langnau am Albis, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
11.09.2020.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Ausführung und Förderung von religiösen und kulturellen Aktivitäten aller Art mit einem sozial-, und karikativen Zweck.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 11.09.2020 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jacober, André, von Glarus, in Langnau am Albis, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 192 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Bürgler, Isabelle, von Illgau, in Adliswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Varrese, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Bäretswil, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 4 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.