Informazioni su Bischof Lagerhaus AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bischof Lagerhaus AG
- Bischof Lagerhaus AG è una Società anonima con sede a Sennwald. Bischof Lagerhaus AG appartiene al settore «Depositi e logistica» ed è attualmente attiva.
- La dirigenza è composta di 4 persone.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 04.07.2023. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- L’azienda Bischof Lagerhaus AG è iscritta nel Registro di commercio con l’IDI CHE-115.409.769.
Dirigenza (4)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Alexander Bartl,
Otto Bischof,
Astrid Bischof,
Michael Zimmermann
i più recenti aventi diritto di firma
Alexander Bartl,
Otto Bischof,
Astrid Bischof,
Michael Zimmermann
Amministrazione
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
05.02.2010
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Sennwald
Ufficio del registro di commercio
SG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-320.3.066.645-1
IDI/IVA
CHE-115.409.769
Ramo economico
Depositi e logistica
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Führen eines Lagerhauses mit dem dazugehörenden Lagerumschlag, sowie abfüllen und abpacken von Waren und Gütern, ausgenommen Arzneimittel und als Gefahrengut zu deklarierende Güter, gewerbsmässige Beförderung von Waren und Gütern mit Transportmitteln aller Art im Nah- und Fernverkehr, insbesondere im Bereich Nahrungsmittel, sowie Handel mit Waren aller Art. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten, sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
ACV Wirtschaftsprüfung AG | Buchs (SG) | 14.06.2019 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
FIDASS Risk Management und Revisionen Herbert Schister | Wartau | 25.04.2014 | 13.06.2019 | |
Fidu-Manag Herbert Schister | Wartau | 11.02.2010 | 24.04.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bischof Lagerhaus AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005785966, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bischof Lagerhaus AG, in Sennwald, CHE-115.409.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 113 vom 14.06.2019, Publ. 1004651428).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lippuner, Roger, von Grabs, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bartl, Alexander, von Oberriet (SG), in Widnau, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Zimmermann, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Rankweil (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Göfis (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004651428, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bischof Lagerhaus AG, in Sennwald, CHE-115.409.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 79 vom 25.04.2014, S.0, Publ. 1470083).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
FIDASS Risk Management und Revisionen Herbert Schister (CHE-105.630.410), in Trübbach (Wartau), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
ACV Wirtschaftsprüfung AG (CHE-434.685.231), in Buchs SG, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 1470083, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Bischof Lagerhaus AG, in Sennwald, CHE-115.409.769, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 57 vom 22.03.2011, Publ. 6086392).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zörweg, Kurt, österreichischer Staatsangehöriger, in Gams, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Fidu-Manag Herbert Schister (CH-320.1.033.654-1), in Trübbach (Wartau), Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bischof, Astrid, österreichische Staatsangehörige, in Göfis (AT), Präsidentin des Verwaltungsrates und Vorsitzende der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lippuner, Roger, von Grabs, in Gams, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Bischof, Otto, österreichischer Staatsangehöriger, in Feldkrich-Nofels (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Michael, österreichischer Staatsangehöriger, in Göfis (AT), Mitglied des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
FIDASS Risk Management und Revisionen Herbert Schister (CHE-105.630.410), in Trübbach (Wartau), Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.