Informazioni su Biorec AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Biorec AG
- Biorec AG a Regensdorf è una Società anonima nel ramo «Recycling». Biorec AG è attiva.
- Biorec AG ha 3 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 02.05.2022.
- L’IDI segnalata è CHE-100.584.955.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
16.12.1974
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Regensdorf
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.005.883-5
IDI/IVA
CHE-100.584.955
Ramo economico
Recycling
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Handel, Verarbeitung und Verwertung von Biomassen-Materialien (wie Altholz, Klärschlamm und ähnliche Materialien); kann sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Studio Fiduciario Marazza Sagl | Minusio | 02.05.2022 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Roger Ruffieux Treuhand | Bülach | <2004 | 01.05.2022 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Betonstein Bigenthal AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Biorec AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005462147, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Biorec AG, in Regensdorf, CHE-100.584.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 217 vom 08.11.2017, Publ. 3855761).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Roger Ruffieux Treuhand (CHE-104.018.353), in Bülach, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studio Fiduciario Marazza Sagl (CHE-109.806.530), in Minusio, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 3855761, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Biorec AG, in Regensdorf, CHE-100.584.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 192 vom 04.10.2011, Publ. 6360716).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Mori, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Castello d'Agogna (I) (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Elsener, Beat, von Menzingen, in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Murer, Reto, von Jona, in Leuggern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stäheli, Dr. Thomas, von Zollikon, in Männedorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valdinoci, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Viadana (IT), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Angelino, Sergio, italienischer Staatsangehöriger, in Viadana (IT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Morini, Massimo, italienischer Staatsangehöriger, in Lugano, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Roger Ruffieux Treuhand (CHE-104.018.353), in Bülach, Revisionsstelle [bisher: Roger Ruffieux Treuhand].
Numero di pubblicazione: 6360716, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Biorec AG, in Regensdorf, CH-020.3.005.883-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 120 vom 24.06.2008, S. 26, Publ. 4538904).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ricchi, Giancarlo, italienischer Staatsangehöriger, in Bologna (I), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Valdinoci, Roberto, italienischer Staatsangehöriger, in Viadana (IT), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.