Informazioni su Biogreenline AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Biogreenline AG
- Biogreenline AG da Zürich opera nel ramo «Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti» ed è attiva.
- Biogreenline AG è stata costituita nel 30.06.2009.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 06.04.2022.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Biogreenline AG.
Dirigenza (5)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Götz Ardey,
Andreas Saesseli,
Catherine Burri Lattmann,
Werner Peter Humbel
i più recenti aventi diritto di firma
Götz Ardey,
Andreas Saesseli,
Catherine Burri Lattmann,
Werner Peter Humbel,
Roger Bachmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
30.06.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Zürich
Ufficio del registro di commercio
ZH
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-020.3.033.993-0
IDI/IVA
CHE-114.940.134
Ramo economico
Raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation, Koordination und Verwaltung von Dienstleistungen in den Bereichen Recycling und Abfallentsorgung, die Förderung und den Eigenvertrieb von Biogasanlagen und die damit verbundene Beratung. Weiterhin die Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Recycling, Abfallentsorgung, erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Die Gesellschaft kann Patente, Urheberrechte, Marken und andere lmmaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Bachmann Treuhand AG | Zürich | 06.07.2009 | 10.08.2014 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Hybag Biogreenline AG
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Biogreenline AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005443826, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Biogreenline AG, in Zürich, CHE-114.940.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739418).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stämpfli, Peter, von Wohlen bei Bern, in Arbon, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004739418, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hybag Biogreenline AG, in Zürich, CHE-114.940.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 03.04.2017, S.0, Publ. 3440795).
Statutenänderung:
20.09.2019.
Firma neu:
Biogreenline AG.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Organisation, Koordination und Verwaltung von Dienstleistungen in den Bereichen Recycling und Abfallentsorgung, die Förderung und den Eigenvertrieb von Biogasanlagen und die damit verbundene Beratung. Weiterhin die Entwicklung, Produktion, Vermarktung und Vertrieb von Produkten und Dienstleistungen in den Bereichen Recycling, Abfallentsorgung, erneuerbare Energien und Nachhaltigkeit. Die Gesellschaft kann Patente, Urheberrechte, Marken und andere lmmaterialgüterrechte sowie Lizenzen jeder Art erwerben, verwalten, übertragen und verwerten. Sie kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im ln- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Berger, Anton, von Linden, in Linden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 3440795, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hybag Biogreenline AG, in Zürich, CHE-114.940.134, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 152 vom 11.08.2014, Publ. 1656461).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ardey, Götz, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Saesseli, Andreas, von Basel, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.