Indirizzo
Route de Genève 82 C
1028 Préverenges
Informazioni su Bin-R SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Bin-R SA
- Bin-R SA a Préverenges è una Società anonima nel ramo «Commercio con macchine». Bin-R SA è attiva.
- Bin-R SA è stata costituita nel 08.04.2004.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 10.05.2021.
- L'IDI della azienda è CHE-110.614.635.
Dirigenza (1)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.04.2004
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Préverenges
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.1.039.106-4
IDI/IVA
CHE-110.614.635
Ramo economico
Commercio con macchine
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Pesage industriel; distribution, réparation et service après-vente de machines de pesage et dosage.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Berney Temko SA | Lausanne | 16.04.2004 | 28.01.2010 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Bin-R SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005175877, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Bin-R SA, à Préverenges, CHE-110.614.635 (FOSC du 19.12.2013, p. 0/7225834). Le 1er mai 2021, les actions au porteur ont été converties de par la loi en actions nominatives. Les statuts de la société n'ont pas encore été adaptés à la conversion, mais devront l'être lors de la prochaine modification.
Capital-actions:
CHF 100'000, libéré à concurrence de CHF 100'000, divisé en 100 actions nominatives de CHF 1'000.
Numero di pubblicazione: 5468326, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Bin-R SA, à Préverenges, CH-550-1039106-4, pesage industriel (FOSC du 16.04.2004, p. 15). Statuts modifiés le 20 janvier 2010.
Communications aux actionnaires:
par publication dans la Feuille officielle suisse du commerce ou par écrit ou par courriel si tous les actionnaires sont connus. Selon déclaration du conseil d'administration du 20 janvier 2010, la société n'est pas soumise à une révision ordinaire et renonce à une révision restreinte. CFT compagnie fiduciaire Temko Lausanne SA n'est plus organe de révision.
Numero di pubblicazione: 2216212, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Bin-R SA, à Préverenges, route de Genève 82 C. Nouvelle société anonyme.
Statuts:
1er avril 2004.
But:
pesage industriel;
distribution, réparation et service après-vente de machines de pesage et dosage.
Capital-actions entièrement libéré:
CHF 100'000, divisé en 100 actions au porteur de CHF 1'000.
Reprise de biens envisagée:
matériel de dépannage pour CHF 25'000 au maximum.
Organe de publication:
Feuille officielle suisse du commerce.
Administration:
Bierkens Nicolas, de Montreux, à Préverenges, avec signature individuelle.
Réviseur:
CFT compagnie fiduciaire Temko Lausanne S.A., à Lausanne.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.