Indirizzo
c/o Billerbeck Schweiz AG
Brühlmattenstrasse 10
5525 Fischbach-Göslikon
Informazioni su Billerbeck Stiftung Schlaf und Gesundheit
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Billerbeck Stiftung Schlaf und Gesundheit
- Billerbeck Stiftung Schlaf und Gesundheit opera nel settore «Ricerca e sviluppo» ed è attualmente attiva. La sede è a Fischbach-Göslikon.
- La dirigenza dell’Organizzazione Billerbeck Stiftung Schlaf und Gesundheit è composta da 3 persone.
- Tutte le modifiche passate possono essere visualizzate nella rubrica “Comunicati” e salvate come PDF. L’ultima modifica nel registro di commercio c’è stata il 08.10.2019.
- L’Organizzazione è iscritta nel Registro di commercio AG con l’IDI CHE-102.019.850.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio di fondazione
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
07.07.1984
Forma giuridica
Fondazione
Domicilio legale dell'azienda
Fischbach-Göslikon
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-280.7.916.450-7
IDI/IVA
CHE-102.019.850
Ramo economico
Ricerca e sviluppo
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Förderung der Gesundheit der Menschen auf breiter Grundlage durch umfassende und aktive Gesundheitspflege, insbesondere die Erforschung der Voraussetzungen eines gesunden und natürlichen Schlafes, z.B. druch Entwikklung naturgesunder Bettausstattungen. Zur Erreichung des Zweckes kann die Stiftung Forschungsaufträge erteilen, die Entwicklung von Produkten fördern und die Forschung in Unternehmen unterstützen, die sich mit der Herstellung naturgesunder Bettausstattungen beschäftigen. Die Stiftung kann eine entsprechende Öffentlichkeitsarbeit betreiben sowie sich an Unternehmen beteiligen.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
rm treuhand gmbh | Allschwil | 01.02.2008 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Billerbeck Stiftung Schlaf und Gesundheit
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004732889, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Billerbeck Stiftung Schlaf und Gesundheit, in Fischbach-Göslikon, CHE-102.019.850, Stiftung (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2018, Publ. 4272537).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Scherrer, Markus, von Quarten, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Gygli, Peter, von Eriswil, in Holziken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 4272537, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Billerbeck Stiftung Schlaf und Gesundheit, in Fischbach-Göslikon, CHE-102.019.850, Stiftung (SHAB Nr. 197 vom 11.10.2013, Publ. 1123269).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Corpina, Sandro, von Buchs AG, in Buchs AG, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Vogler, Bernadette, von Lungern, in Villmergen, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherrer, Markus, von Quarten, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gygli, Peter, von Eriswil, in Holziken, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1123099, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Billerbeck Stiftung Schlaf und Gesundheit, in Allschwil, CH-280.7.916.450-7, Stiftung (SHAB Nr. 176 vom 10.09.2010, S. 5, Publ. 5807680). Die Stiftung wird infolge Verlegung des Sitzes nach Fischbach-Göslikon im Handelsregister des Kantons Aargau eingetragen und im Handelsregister des Kantons Basel-Landschaft von Amtes wegen gelöscht.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.