Su BIDYUK PLASTIK COMPANY ESTABLISHMENT
- BIDYUK PLASTIK COMPANY ESTABLISHMENT è stata costituita nel 31.05.1972.
- L’ultima modifica nel registro di commercio è stata effetuata il 04.01.2024. Nella rubrica “Comunicati” troverà tutte le modifiche.
- DR. POMMER-JUNG STIFTUNG, Fondazione Melograno, LieLa International GmbH sono iscritte all’indirizzo uguale.
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati per BIDYUK PLASTIK COMPANY ESTABLISHMENT
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 8/2024, (1)
BIDYUK PLASTIK COMPANY ESTABLISHMENT, in Vaduz, FL-0001.501.753-2, Anstalt. Beendigung der Beistandschaft lt. Beschluss des Fürstlichen Landgerichtes vom 31.10.2023 (05 HG.2015.253).[bisher: Eröffnung einer Beistandschaft lt. Beschluss des Fürstlichen Landgerichts vom 23.11.2015 (05 HG.2015.253).].
Erloschene Angaben zur Verwaltung:
Ritter, Dr.iur. Peter Martin Friedrich Maria, StA: Liechtenstein, 9495 Triesen, Beistand, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 17608/2023, (1)
BIDYUK PLASTIK COMPANY ESTABLISHMENT in Nachtragsliquidation, in Vaduz, FL-0001.501.753-2, Anstalt. Firma bzw.
Name neu:
BIDYUK PLASTIK COMPANY ESTABLISHMENT. Beendigung der Nachtragsliquidation und Abberufung des Nachtragsliquidators lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 25.10.2023.[bisher: Eröffnung der Nachtragsliquidation und Bestellung eines Nachtragsliquidators lt. Verfügung des Amtes für Justiz vom 08.06.2015.].
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Ritter, Dr.iur. Peter Martin Friedrich Maria, StA: Liechtenstein, 9495 Triesen, Beistand, mit Einzelunterschrift [bisher: Nachtragsliquidator, Beistand, mit Einzelunterschrift, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 9390/2015, (1)
BIDYUK PLASTIK COMPANY ESTABLISHMENT in Nachtragsliquidation, in Vaduz, FL-0001.501.753-2, Anstalt Eröffnung einer Beistandschaft lt. Beschluss des Fürstlichen Landgerichts vom 23.11.2015 (05 HG.2015.253).
Angaben zur Verwaltung neu oder mutierend:
Ritter, Dr.iur. Peter Martin Friedrich Maria, StA: Liechtenstein, 9495 Triesen, Nachtragsliquidator und Beistand, mit Einzelunterschrift [bisher: Nachtragsliquidator mit Einzelunterschrift].