Ulteriori indirizzi
Informazioni su BG Valeur SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu BG Valeur SA
- BG Valeur SA da Lugano opera nel ramo «Gestione fondi» ed è attiva.
- C'é 8 persone nella dirigenza.
- L’iscrizione nel registro di commercio dell’azienda è stata cambiata da ultimo il 24.05.2024. Nella rubrica “Comunicati” possono essere visualizzate tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: BG Valeur SA.
Dirigenza (8)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Renato Santi,
Stefano Lenti,
Renato Mauro Giuseppe Boldini,
Nicola Luigi Battalora,
Alessandra Danisi-Giezendanner
i più recenti aventi diritto di firma
Alida Carcano,
Silvio Giovannini,
Renato Mauro Giuseppe Boldini,
Nicola Luigi Battalora
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
04.02.2009
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Lugano
Ufficio del registro di commercio
TI
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-501.3.012.255-9
IDI/IVA
CHE-114.705.515
Ramo economico
Gestione fondi
Scopo
La società ha per scopo l'esercizio dell'attività di gestione patrimoniale e/o consulenza in investimenti ai sensi della Legge sui Servizi Finanziari e della Legge sugli Istituti Finanziari per clientela privata, professionale o istituzionale, in e dalla Svizzera, nonché all'estero. La società può inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo sociale; può costituire filiali, succursali e disporre di uffici di rappresentanza, in Svizzera e all'estero, nonché partecipare ad altre società e imprese.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
KPMG SA | Lugano | 12.04.2021 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO SA | Vernier | 21.10.2019 | 11.04.2021 | |
Dreieck Fiduciaria SA | Lugano | 11.07.2012 | 20.10.2019 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- Valeur Fiduciaria SA
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: BG Valeur SA
Numero di pubblicazione: HR02-1006039407, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
BG Valeur SA, in Lugano, CHE-114.705.515, società anonima (Nr. FUSC 193 del 05.10.2023, Pubbl. 1005853691).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Micheli, Dario, cittadino italiano, in Canobbio, membro, con firma collettiva a due.
Numero di pubblicazione: HR02-1005853691, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
BG Valeur SA, in Lugano, CHE-114.705.515, società anonima (Nr. FUSC 141 del 24.07.2023, Pubbl. 1005802619).
Persone dimissionarie e firme cancellate:
Bernardi, Marco, cittadino italiano, in Milano (IT), membro, senza diritto di firma.
Nuove persone iscritte o modifiche:
Lenti, Stefano, cittadino italiano, in Caselle Torinese (IT), membro, senza diritto di firma;
Santi, Renato, da San Vittore, in Origlio, membro, senza diritto di firma.
Numero di pubblicazione: HR02-1005802619, Ufficio del registro di commercio Ticino, (501)
BG Valeur SA, in Lugano, CHE-114.705.515, società anonima (Nr. FUSC 149 del 04.08.2022, Pubbl. 1005535102).
Statuti modificati:
18.07.2023.
Nuovo scopo:
La società ha per scopo l'esercizio dell'attività di gestione patrimoniale e/o consulenza in investimenti ai sensi della Legge sui Servizi Finanziari e della Legge sugli Istituti Finanziari per clientela privata, professionale o istituzionale, in e dalla Svizzera, nonché all'estero. La società può inoltre esercitare tutte le attività e compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie o di altro genere che siano in relazione con lo scopo sociale;
può costituire filiali, succursali e disporre di uffici di rappresentanza, in Svizzera e all'estero, nonché partecipare ad altre società e imprese. [La seguente indicazione è radiata in quanto non prevista quale iscrizione nel registro di commercio delle società anonime secondo l'art. 45 ORC.] [radiati: Statuto modificato su punti non soggetti a pubblicazione.]
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.