Informazioni su Betriebsgenossenschaft Reihen-EFH Ost
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Betriebsgenossenschaft Reihen-EFH Ost
- Betriebsgenossenschaft Reihen-EFH Ost è una Società cooperativa con sede a Rheinfelden. Betriebsgenossenschaft Reihen-EFH Ost appartiene al settore «Compravendita di immobili propri» ed è attualmente attiva.
- Betriebsgenossenschaft Reihen-EFH Ost ha 4 persone nella dirigenza.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 08.07.2024.
- Betriebsgenossenschaft Reihen-EFH Ost è iscritta nel cantone AG con l’IDI CHE-111.681.999.
Dirigenza (4)
i più recenti membri dell'amministrazione
Peter Naumann,
Martin Andreas Käser,
Ivan Pejic,
Regula Käser
i più recenti aventi diritto di firma
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
21.05.2004
Forma giuridica
Società cooperativa
Domicilio legale dell'azienda
Rheinfelden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.5.025.423-6
IDI/IVA
CHE-111.681.999
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe die Förderung der wirtschaftlichen Interessen ihrer Mitglieder namentlich hinsichtlich der Benützung, den Betrieb und die Verwaltung der gemeinschaftlichen Einrichtungen (Strassen, Wege, Plätze und deren Beleuchtung, Freiflächen einschliesslich Spiel- und Aufenthaltsplätze mit den entsprechenden Einrichtungen, besondere für die allgemeine Freizeitgestaltung geschaffene Einrichtungen (Freizeitanlagen), gemeinsame Briefkasten- und Containeranlagen sowie Velos- und Mopedunterstände) und Anlagen (Heizungs- und Warmwasserversorgungsanlage, Wasser- und Abwasseranlage, Drainage-Anlage, Versorgungsanlage für elektrische Energie je mit zugehörendem Verteilnetz) sowie auch in Bezug auf die Gestaltung des Zusammenwirkens unter den Mitgliedern.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
BDO AG | Aarau | 23.03.2009 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Betriebsgenossenschaft Reihen-EFH Ost
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006078540, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Betriebsgenossenschaft Reihen-EFH Ost, in Rheinfelden, CHE-111.681.999, Genossenschaft (SHAB Nr. 62 vom 31.03.2014, S.0, Publ. 1425147).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lara Lopez, Christian, spanischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Präsident der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Leubin, Peter, von Schupfart, in Rheinfelden, Delegierter der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lardi, Marco, von Poschiavo, in Rheinfelden, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Naumann, Peter, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pejic, Ivan, von Pratteln, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Käser, Regula, von Schinznach, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, Aktuarin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Käser, Martin Andreas, von Schinznach, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 1425147, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Betriebsgenossenschaft Reihen-EFH Ost, in Rheinfelden, CHE-111.681.999, Genossenschaft (SHAB Nr. 49 vom 12.03.2013, Publ. 7101466).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Capraro, Hans Georg, von Ascona, in Rheinfelden, Delegierter der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Leubin, Peter, von Schupfart, in Rheinfelden, Delegierter der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 7101466, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Betriebsgenossenschaft Reihen-EFH Ost, in Rheinfelden, CHE-111.681.999, Genossenschaft (SHAB Nr. 46 vom 07.03.2011, Publ. 6064870).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schnider, Anton, von Vals, in Rheinfelden, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schumann, Gebhard, deutscher Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Mitglied der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Capraro, Hans Georg, von Ascona, in Rheinfelden, Delegierter der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied und Sekretär der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lara Lopez, Christian, spanischer Staatsangehöriger, in Rheinfelden, Präsident der Verwaltung und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lardi, Marco, von Poschiavo, in Rheinfelden, Mitglied und Sekretär der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.