Informazioni su berufsbildner.ch AG
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu berufsbildner.ch AG
- berufsbildner.ch AG da Baden opera nel ramo «Altre servici in educazione» ed è attiva.
- berufsbildner.ch AG è stata costituita nel 08.03.2018.
- Tutte le mutazioni all'iscrizione nel registro di commercio si trovano su “Comunicati”. L’ultima modifica è avvenuta il 23.05.2024.
- L’IDI segnalata è la seguente: CHE-443.619.747.
Dirigenza (6)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Amministrazione
Jonas Nathan Schwertfeger,
Angela Schwertfeger,
René Anjos Marques,
Valentina Keller,
Vera Andrea Steinmann
i più recenti aventi diritto di firma
Jonas Nathan Schwertfeger,
Angela Schwertfeger,
René Anjos Marques,
Valentina Keller,
Vera Andrea Steinmann
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
08.03.2018
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Baden
Ufficio del registro di commercio
AG
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-400.3.443.972-1
IDI/IVA
CHE-443.619.747
Ramo economico
Altre servici in educazione
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Durchführung von Berufsbildner- und Weiterbildungskursen und Verwaltungsaufgaben sowie Beratung von Personen, Firmen, Verwaltungen und Organisationen; kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen, Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen sowie Patente, Marken, Lizenzen, Herstellungsverfahren und Immaterialgüterrechte erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
TreuVision AG | Zürich | 13.07.2023 |
Collegio dei revisori precedente (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
treuhand marugg + imsand ag | Baden | 13.03.2018 | 12.07.2023 |
Altri nomi dell'azienda
Nomi dell'azienda precedenti e tradotti
- berufsbildner.ch Ltd
- berufsbildner.ch SA
- Berufsbildner Holding SA
- Berufsbildner Holding AG
- Berufsbildner Holding Ltd
Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: berufsbildner.ch AG
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006038235, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
berufsbildner.ch AG, in Baden, CHE-443.619.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 231 vom 28.11.2023, Publ. 1005895719).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
König, Bianka, deutsche Staatsangehörige, in Aesch (ZH), Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schwertfeger, Jonas, von Gebenstorf, in Horgen, Präsident des Verwaltungsrates, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher: in Wallisellen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Anjos Marques, René, von Oberglatt, in Oberglatt, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Keller, Valentina Silvia, von Sommeri, in Dübendorf, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Schwertfeger, Angela, von Vaz/Obervaz, in Horgen, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005895719, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
berufsbildner.ch AG, in Baden, CHE-443.619.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 134 vom 13.07.2023, Publ. 1005794968).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Teber, Mathias, von Oberhelfenschwil, in Zuzwil (SG), Vizepräsident des Verwaltungsrates, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1005794968, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
berufsbildner.ch AG, in Baden, CHE-443.619.747, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 22.12.2022, Publ. 1005636231).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
treuhand marugg + imsand ag (CHE-414.101.603), in Baden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
TreuVision AG (CHE-231.878.790), in Zürich, Revisionsstelle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.