Informazioni su Berogil SA
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio e ulteriori informazioni sull'azienda. Per saperne di piùInformazioni economiche
Informazione completa sulla situazione economica di un'azienda. Per saperne di piùTempestività di pagamento
Valutazione della tempestività di pagamento sulla base di fatture passate. Per saperne di piùEstratto dell'ufficio di esecuzione
Panoramica delle procedimenti esecutivi attuali e passati. Per saperne di piùInformazioni sulle partecipazioni
Scoprite in quali società nazionali e internazionali la società per azioni che vi interessa detiene ancora delle partecipazioni. Per saperne di piùDossier aziendale come PDF
Informazioni di contatto, cambiamenti nella azienda, cifre sul fatturato e sui dipendenti, gestione, proprietà, struttura azionaria e altri dati aziendali. Richiedere il fascicolo aziendaleSu Berogil SA
- Berogil SA ha sede a Crissier ed è attiva. Essa è una Società anonima ed èattiva nel settore «Compravendita di immobili propri».
- Berogil SA ha 3 persone nella dirigenza.
- L’azienda ha cambiato la propria iscrizione nel registro di commercio da ultimo il 11.04.2019. Tutte le precedenti iscrizioni nel registro di commercio sono disponibili su “Comunicati”.
- Il numero d’identificazione delle imprese dell’azienda è il seguente: Berogil SA.
- Oltre all’azienda Berogil SA sono iscritte 20 altre aziende attive allo stesso indirizzo. Queste includono: Alpinol SA, ALTERIMO Sàrl, Base GVA SA.
Dirigenza (3)
i più recenti membri del consiglio d'amministrazione
Frédéric Audun Mydske,
Patrick Charles Schneider,
Björn Mydske
i più recenti aventi diritto di firma
Frédéric Audun Mydske,
Patrick Charles Schneider,
Björn Mydske
Informazioni sul registro di commercio
Iscrizione al Registro di commercio
25.11.1980
Forma giuridica
Società anonima
Domicilio legale dell'azienda
Crissier
Ufficio del registro di commercio
VD
Numero di iscrizione nel registro di commercio
CH-550.0.077.555-8
IDI/IVA
CHE-103.171.064
Ramo economico
Compravendita di immobili propri
Scopo (Lingua originale) Modifica lo scopo dell'azienda con pochi clic.
Opérations immobilières.
Revisori dei conti
Collegio dei revisori attuale (1)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire du Mandement SA | Satigny | 27.04.2011 |
Collegio dei revisori precedente (2)
Nome | Luogo | Dal | Al | |
---|---|---|---|---|
Fiduciaire Françoise Haas | Satigny | 24.08.2005 | 26.04.2011 | |
Maurice Vuadens | Satigny | <2004 | 23.08.2005 |
Altri nomi dell'azienda
Es sind keine früheren oder übersetzten Firmannamen vorhanden.
Desidera modificare il nome dell'azienda? Clicca qui.Assetto proprietario
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Berogil SA
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004608831, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Berogil S.A., à Crissier, CHE-103.171.064 (FOSC du 20.08.2018, p. 0/4423939). Stewart Anne n'est plus administratrice;
sa signature est radiée.
Numero di pubblicazione: 4423939, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Berogil S.A., à Crissier, CHE-103.171.064 (FOSC du 24.05.2018, p. 0/4247049). Mydske Frédéric est maintenant à Gingins.
Numero di pubblicazione: 4247049, Ufficio del registro di commercio Vaud, (550)
Berogil S.A., à Crissier, CHE-103.171.064 (FOSC du 30.11.2016, p. 0/3193581). Milliet Vincent n'est plus administrateur;
sa signature est radiée.
Nouvelle administratrice avec signature collective à deux:
Stewart Anne, de Norvège, à Rolle.
Lista dei risultati
Qui trovate un link della dirigenza ad una lista di persone con lo stesso nome, che sono registrate nel registro di commercio.